BENIT s. r. o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BENIT s. r. o. v likvidaci (61975397) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Londýnská 376/57, 12000 Praha 2. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 6. 1995 a je stále aktivní. BENIT s. r. o. v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o BENIT s. r. o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BENIT s. r. o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 6. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 13527 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61975397 | |
Jméno: | BENIT s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.6.1995 |
Zapsána dne: | 8.6.1995 | |
Obchodní společnost BENIT s.r.o. byla zrušena s likvidací na základě rozhodnutí jediného společníka ze dne 13.3. 2023. | 1.4.2023 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 18.11.2015 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.6.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Londýnská 376/57, Praha 12000, Česká republika | 5.1.2006 |
---|---|---|
Adresa: | Americká 525/23, Praha 12000, Česká republika | 28.11.2003 - 5.1.2006 |
Adresa: | Dlouhá 194/3, Ostrava 70200, Česká republika | 20.11.2000 - 28.11.2003 |
Adresa: | Nádražní 1258/22, Ostrava 70200, Česká republika | 8.6.1995 - 20.11.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti : -Zprostředkování obchodu a služeb, -Velkoobchod a maloobchod, -Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení. | 12.9.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.11.2015 - 12.9.2022 |
reklama, propagace a inzerce | 14.7.2003 - 18.11.2015 |
realitní agentury | 14.7.2003 - 18.11.2015 |
činnosti spojené s pronájmem nemovitostí | 14.7.2003 - 18.11.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 8.6.1995 - 18.11.2015 |
zprostředkovatelská činnost | 8.6.1995 - 18.11.2015 |
reklama, propagace, inzerce | 8.6.1995 - 14.7.2003 |
jednatel | Marcela Králová |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2022 |
Adresa | Větrná 508/10, 78336 Křelov-Břuchotín |
Jednatel | Mgr. Ladislav Král |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2020 do 1.9.2023 |
Adresa | Větrná 508/10, 78336 Křelov-Břuchotín |
Jednatel | Mgr. Ladislav Král |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2015 do 9.9.2020 |
Adresa | Větrná 387/8, 78336 Křelov-Břuchotín |
Jednatel | Mgr. Ladislav Král |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 18.11.2015 |
Adresa | Větrná 387/8, 78336 Křelov-Břuchotín |
Jednatel | Mgr. Ladislav Král |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2013 do 24.2.2015 |
Adresa | Kmochova 987/4, 77900 Olomouc |
Jednatel | Mgr. Ladislav Král |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2003 do 18.10.2013 |
Adresa | Kmochova 987/4, 77900 Olomouc |
jednatel | Marie Lehnertová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2003 do 28.11.2003 |
Adresa | J. Seiferta , Havířov |
jednatel | Ing. Ivan Liasovský |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2000 do 28.11.2003 |
Adresa | 1185, 73571 Dětmarovice |
jednatel | Jiří Vrtaník |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2000 do 14.7.2003 |
Adresa | 88, 74787 Svatoňovice |
jednatel | Nataša Albrechtová |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.1995 do 20.11.2000 |
Adresa | E. Destinové 1164/12 , Havířov - Šumbark |
jednatel | ing. Miroslav Křídlo |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.1995 do 20.11.2000 |
Adresa | K. Pokorného 1402/26 , Ostrava - Poruba |
IČO (identifikační číslo): | 61975397 |
---|---|
Jméno: | BENIT s. r. o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 6. 1995 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Londýnská 376/57, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 6. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 11. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 11. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Ladislav Král |
---|
IČO: | 61975397 |
---|---|
Firma: | BENIT s. r. o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 6. 1995 |
Sídlo: | Londýnská 376/57, Praha 12000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |