BENESTAV spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BENESTAV spol. s r.o. (16343778) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 157, 67953 Benešov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 7. 1991 a je stále aktivní. BENESTAV spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o BENESTAV spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BENESTAV spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 22. 7. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1878 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 16343778 | |
Jméno: | BENESTAV spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.7.1991 |
Zapsána dne: | 22.7.1991 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 7.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 7.7.2014 | |
způsob zřízení: společenskou smlouvou ze dne 1. července 1991 Kmenové jmění: 100.000,-Kčs Výše vkladů: oba dva společníci po 50.000,-Kčs Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv ze společníků | 22.7.1991 - 15.6.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.7.2014 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.6.1993 - 7.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 157, Benešov 67953, Česká republika | 6.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Vyšehradská 1349/2, Praha 2 12800, Česká republika | 4.2.2010 - 6.1.2017 |
Adresa: | , Benešov u Boskovic 67953, Česká republika | 22.7.1991 - 4.2.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 4.2.2010 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.2.2010 |
Projektová činnost ve výstavbě | 4.2.2010 |
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstranování | 3.8.1998 - 4.2.2010 |
obchodní činnost mimo činností taxativně stanovených živnostenským zákonem | 3.8.1998 - 4.2.2010 |
provádění průmyslových staveb | 15.6.1993 - 3.8.1998 |
provádění bytových a občanských staveb | 15.6.1993 - 3.8.1998 |
-stavební a montážní práce -výroba stavebních polotovarů a výrobků -prodej stavebních materiálů, výrobků a polotovarů -doprava související se stavebně-montážními pracemi a prodejem zboží -inženýrská a poradenská činnost | 22.7.1991 - 15.6.1993 |
jednatel | ing. Jindřich Kolář |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2021 |
Adresa | 157, 67953 Benešov |
jednatel | ing. Jindřich Kolář |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.1993 do 13.3.2021 |
Adresa | 157, 67953 Benešov |
jednatel | ing. Jan Borek |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.1993 do 3.8.1998 |
Adresa | Komenského 24, 68001 Boskovice |
člen rady společnosti | Ing. Jan Borek |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.1991 do 15.6.1993 |
Adresa | Komenského 24, 68017 Boskovice |
člen rady společnosti | Ing. Jindřich Kolář |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.1991 do 15.6.1993 |
Adresa | , 67953 Benešov u Boskovic 157 |
IČO (identifikační číslo): | 16343778 |
---|---|
Jméno: | BENESTAV spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 7. 1991 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 157, Benešov 67953 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 1. 2002 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 7. 1991 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 7. 1991 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 7. 1991 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 7. 1991 |
Zánik oprávnění | 20. 8. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 7. 1991 |
Zánik oprávnění | 20. 8. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | ing. Jindřich Kolář |
---|
IČO: | 16343778 |
---|---|
Firma: | BENESTAV spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Benešov |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 7. 1991 |
Sídlo: | 157, Benešov 67953 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Nespecializovaný velkoobchod |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |