BENEME Invest a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BENEME Invest a.s. v likvidaci (05978378) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Holušická 2221/3, 14800 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 3. 2017 a je stále aktivní. BENEME Invest a.s. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o BENEME Invest a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BENEME Invest a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 3. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 22367 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05978378 | |
Jméno: | BENEME Invest a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 31.3.2017 |
Zapsána dne: | 31.3.2017 | |
Právním důvodem likvidace je rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací ke dni 15.4.2024 sepsané ve formě notářského zápisu dne 10.4.2024. | 15.4.2024 | |
Vzhledem k tomu, že společnost vstoupila, a to na základě rozhodnutí valné hromady společnosti o zrušení společnosti s likvidací, dnem 15.4.2024 do likvidace, likvidátor tímto zveřejňuje výzvu pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce od druhého zveřejnění této výzvy, které bude zveřejněno v obchodním věstníku. | 15.4.2024 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 31.3.2017 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 31.3.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Holušická 2221/3, Praha 14800, Česká republika | 31.3.2017 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 31.3.2017 |
člen správní rady | Mgr. Martin Antal |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2024 |
Adresa | Líščie nivy 457/8 , Bratislava |
předseda správní rady | Mgr. Martin Antal |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2017 do 15.4.2024 |
Adresa | Líščie nivy 457/8 , Bratislava |
statutární ředitel | Mgr. Martin Antal |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2017 do 1.1.2021 |
Adresa | Líščie nivy 457/8 , Bratislava |
IČO (identifikační číslo): | 05978378 |
---|---|
Jméno: | BENEME Invest a.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 31. 3. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Holušická 2221/3, Praha 14800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 3. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Martin Antal |
---|
IČO: | 05978378 |
---|---|
Firma: | BENEME Invest a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 3. 2017 |
Sídlo: | Holušická 2221/3, Praha 14800 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Poradenství v oblasti řízení |
Administrativní a kancelářské činnosti |