BENATTO.CZ s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BENATTO.CZ s.r.o. v likvidaci (28182111) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pšenčíkova 682/8, 14200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 11. 2007 BENATTO.CZ s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BENATTO.CZ s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BENATTO.CZ s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 11. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 131177 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28182111 | |
Jméno: | DAKU STAVEBNÍ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.11.2007 |
Zapsána dne: | 6.11.2007 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84Cm 96/2022-5 ze dne 29.3.2022 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 26.4.2022. | 24.5.2022 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.11.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pšenčíkova 682, Praha 14200, Česká republika | 6.11.2007 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkování obchodu a služeb | 10.1.2008 - 2.8.2017 |
velkoobchod | 10.1.2008 - 2.8.2017 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 10.1.2008 - 2.8.2017 |
provádění staveb, jejich změn a odtraňování | 10.1.2008 - 2.8.2017 |
jednatel | Igor Slezák |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2019 |
Adresa | Chmeľová dolina 2165/89 , 94901 Nitra - Zobor |
jednatel | Josef Grznár |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2015 do 23.11.2017 |
Adresa | Milady Horákové 2060, 27201 Kladno |
jednatel | Josef Grznár |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2015 do 23.11.2017 |
Adresa | Milady Horákové 2060, 27201 Kladno |
jednatel | Petr Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 do 14.12.2015 |
Adresa | Antala Staška 2059/80b, 14000 Praha |
jednatel | Petr Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 do 14.12.2015 |
Adresa | Antala Staška 2059/80b, 14000 Praha |
jednatel | Petr Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2007 do 16.7.2015 |
Adresa | V Horkách 6, 14000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 28182111 |
---|---|
Jméno: | BENATTO.CZ s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 11. 2007 |
Sídlo: | Pšenčíkova 682/8, Praha 14200 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Josef Grznár |
---|
IČO: | 28182111 |
---|---|
Firma: | BENATTO.CZ s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 11. 2007 |
Sídlo: | Pšenčíkova 682/8, Praha 14200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |