BENAPO s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BENAPO s.r.o. (63468743) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vojtova 518/21A, 63900 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 7. 1995 BENAPO s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BENAPO s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BENAPO s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 3. 7. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19778 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63468743 | |
Jméno: | BENAPO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.7.1995 |
Zapsána dne: | 3.7.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.7.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vojtova 518/21a, Brno 63900, Česká republika | 25.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Moravanská 88, Brno , Česká republika | 6.8.1999 - 8.4.2010 |
Adresa: | Tábor 30d , Brno 60200, Česká republika | 3.7.1995 - 6.8.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zámečnictví, nástrojářství | 8.4.2010 |
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 8.4.2010 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 8.4.2010 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 8.4.2010 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.4.2010 |
zámečnictví | 6.8.1999 - 8.4.2010 |
údržba zeleně | 1.4.1996 - 8.4.2010 |
podniky zajišťující ostrahu osob a majetku | 3.7.1995 - 6.8.1999 |
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 3.7.1995 - 20.9.2001 |
jednatel | Marie Sendlerová |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 |
Adresa | Moravanská 187/88, 61900 Brno |
jednatel | Marie Sendlerová |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2010 do 25.10.2016 |
Adresa | Moravanská 88, 61900 Brno |
jednatel | Ing. Vladimír Sendler |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.1999 do 8.4.2010 |
Adresa | Moravanská 88, Brno |
jednatel | Dana Hynková |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1996 do 6.8.1999 |
Adresa | Tábor 30d, 60200 Brno |
jednatel | Bohumil Hynek |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.1995 do 1.4.1996 |
Adresa | Tábor 30d , 60200 Brno |
IČO: | 63468743 |
---|---|
Firma: | BENAPO s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 7. 1995 |
Sídlo: | Vojtova 518/21, Brno 63900 |
---|
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů |
Výroba zámků a kování |
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Ubytování |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Technické zkoušky a analýzy |
Bezpečnostní a pátrací činnosti |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |