BEMPO-S, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BEMPO-S, spol. s r.o. (60774797) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 108, 74221 Kopřivnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 7. 1994 BEMPO-S, spol. s r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o BEMPO-S, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BEMPO-S, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 14. 7. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6956 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60774797 | |
Jméno: | BEMPO-S, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.7.1994 |
Zapsána dne: | 14.7.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.9.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 108, Kopřivnice 74221, Česká republika | 14.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 108, Kopřivnice-Lubina 74221, Česká republika | 14.7.1994 - 18.2.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Opravy silničních vozidel | 14.10.2015 |
Hostinská činnost | 14.10.2015 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 14.10.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.10.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.2.2010 - 14.10.2015 |
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti | 4.2.2008 - 14.10.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 14.7.1994 - 19.2.2010 |
opravy motorových vozidel | 14.7.1994 - 14.10.2015 |
hostinská činnost | 14.7.1994 - 14.10.2015 |
Jednatel | Lubomír Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2015 |
Adresa | 108, 74221 Kopřivnice |
Jednatel | Lubomír Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2015 |
Adresa | 59, 74221 Kopřivnice |
Jednatel | Šárka Polášková |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2015 |
Adresa | 108, 74221 Kopřivnice |
jednatel | Lubomír Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2008 do 14.10.2015 |
Adresa | 108, 74221 Kopřivnice |
jednatel | Šárka Polášková |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2008 do 14.10.2015 |
Adresa | 108, 74221 Kopřivnice |
jednatel | Lubomír Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2010 do 14.10.2015 |
Adresa | 59, 74221 Kopřivnice |
jednatel | Lubomír Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2008 do 2.3.2010 |
Adresa | 108, 74221 Kopřivnice |
jednatel | Ing. Rudolf Bohm |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.1994 do 4.2.2008 |
Adresa | Křivá 8/2620, Praha 3 |
jednatel | Šárka Polášková |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.1994 do 4.2.2008 |
Adresa | 108, Kopřivnice-Lubina |
IČO: | 60774797 |
---|---|
Firma: | BEMPO-S, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Kopřivnice |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 7. 1994 |
Sídlo: | 108, Kopřivnice 74221 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Silniční nákladní doprava |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |