BeMellow a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BeMellow a.s. (28912781) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na hroudě 3317/28, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 6. 2009 a je stále aktivní. BeMellow a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BeMellow a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BeMellow a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 6. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 15335 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28912781 | |
Jméno: | Mellow a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 9.6.2009 |
Zapsána dne: | 9.6.2009 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 9.6.2009 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 2 | 11.2.2022 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 2 | 27.11.2014 - 11.2.2022 |
Kmenové akcie na majitele | 1 000 000 Kč | 2 | 9.6.2009 - 27.11.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na hroudě 3317/28, Praha 10000, Česká republika | 11.2.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Letohradská 755/50, Praha 7 17000, Česká republika | 9.6.2009 - 11.2.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.6.2009 |
člen správní rady | Lucie Černá |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2022 |
Adresa | Na hroudě 3317/28, 10000 Praha |
předseda správní rady | Ing. Jiří Voděrka |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2014 do 11.2.2022 |
Adresa | Neratovická 1062/10, 18200 Praha |
statutární ředitel | Ing. Jiří Voděrka |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2014 do 1.1.2021 |
Adresa | Neratovická 1062/10, 18200 Praha |
předseda představenstva | Mgr. Richard Voděrka |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2009 do 27.11.2014 |
Adresa | Letohradská 755/50, 17000 Praha 7 |
člen představenstva | Ing. Jiří Voděrka |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2009 do 27.11.2014 |
Adresa | Neratovická 1062/10, 18200 Praha 8 |
člen představenstva | PhDr. Jiřina Voděrková |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2009 do 27.11.2014 |
Adresa | Neratovická 1062/10, 18200 Praha 8 |
IČO (identifikační číslo): | 28912781 |
---|---|
Jméno: | BeMellow a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 9. 6. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 6. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | ing. Jiří Voděrka |
---|
IČO: | 28912781 |
---|---|
Firma: | BeMellow a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 6. 2009 |
Sídlo: | Letohradská 755/50, Praha 17000 |
---|
Příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Činnosti reklamních agentur |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní vzdělávání |
Provozování kulturních zařízení |