BEL 55 s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BEL 55 s.r.o. (63484480) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sloupského 55, 68601 Uherské Hradiště. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 11. 1995 a je stále aktivní. BEL 55 s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BEL 55 s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BEL 55 s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 7. 11. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 21167 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63484480 | |
Jméno: | EVELUK spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.11.1995 |
Zapsána dne: | 7.11.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.11.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sloupského 55, Uherské Hradiště 68601, Česká republika | 31.1.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Hulínská 1799/4, Kroměříž 76753, Česká republika | 23.3.2004 - 31.1.2013 |
Adresa: | Kúty 1956, Zlín , Česká republika | 7.11.1995 - 23.3.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 31.1.2013 |
reklamní činnost a marketing | 19.7.2004 - 31.1.2013 |
grafické práce a kresličské práce | 19.7.2004 - 31.1.2013 |
hostinská činnost | 7.11.1995 - 23.3.2004 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 7.11.1995 - 31.1.2013 |
jednatel | Marie Lysáková |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2021 |
Adresa | Sloupského 1251, 68601 Uherské Hradiště |
jednatel | Kateřina Lysáková |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2013 |
Adresa | Sloupského 55, 68601 Uherské Hradiště |
jednatel | Petr Lysák |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 |
Adresa | Sloupského 55, 68601 Uherské Hradiště |
jednatel | Mgr. Boleslav Lysák |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 |
Adresa | Sloupského 1251, 68601 Uherské Hradiště |
jednatel | Marie Lysáková |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2009 do 20.7.2021 |
Adresa | Sloupského 1251, 68601 Uherské Hradiště |
jednatel | Mgr. Boleslav Lysák |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2009 do 23.10.2015 |
Adresa | Sloupského 1251, 68601 Uherské Hradiště |
jednatel | Petr Lysák |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2013 do 24.2.2015 |
Adresa | Sloupského 1251, 68601 Uherské Hradiště |
jednatel | Kateřina Lysáková |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2013 do 4.7.2013 |
Adresa | Sloupského 55, 68601 Uherské Hradiště |
jednatel | Petr Lysák |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2013 do 4.7.2013 |
Adresa | Sloupského 1251, 68601 Uherské Hradiště |
jednatel | Kateřina Lysáková |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2004 do 16.2.2009 |
Adresa | Sloupského 1251, 68601 Uherské Hradiště |
jednatel | Pavel Křupala |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.1995 do 23.3.2004 |
Adresa | Kúty 1956, Zlín |
jednatel | Ladislav Srnský |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.1995 do 23.3.2004 |
Adresa | Kúty 1956, Zlín |
IČO (identifikační číslo): | 63484480 |
---|---|
Jméno: | BEL 55 s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 11. 1995 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Sloupského 55, Uherské Hradiště 68601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 11. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 28. 1. 2004 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 9. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Marie Lysáková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petr Lysák |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Boleslav Lysák |
Člen statutárního orgánu: | Kateřina Lysáková |
IČO: | 63484480 |
---|---|
Firma: | BEL 55 s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Uherské Hradiště |
Základní územní jednotka: | Uherské Hradiště |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 11. 1995 |
Sídlo: | Sloupského 55, Uherské Hradiště 68601 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |
Specializované návrhářské činnosti |
Fotografické činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |