Beet, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Beet, s.r.o. (27179150) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Korunní 2569/108G, 10100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 9. 2004 a je stále aktivní. Beet, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Beet, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Beet, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 9. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 102307 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27179150 | |
Jméno: | Beet, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.9.2004 |
Zapsána dne: | 10.9.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.9.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Korunní 2569/108g, Praha 10100, Česká republika | 27.1.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Za Krejcárkem 1003/1, Praha 19000, Česká republika | 16.12.2019 - 27.1.2020 |
Adresa: | Trnková 1864/22, Praha 4 14200, Česká republika | 4.12.2012 - 16.12.2019 |
Adresa: | Šífařská 1/3, Praha 4 14700, Česká republika | 10.9.2004 - 4.12.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.1.2020 |
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče | 27.1.2020 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 27.1.2020 |
reklamní činnost a marketing | 10.9.2004 - 27.1.2020 |
specializovaný maloobchod | 10.9.2004 - 27.1.2020 |
Jednatel | Jozsef Illés |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2020 |
Adresa | utca 396 , 5551 Csabacsúd Tanya |
jednatel | Svitlana Pavlyuk |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2020 do 20.7.2020 |
Adresa | Veronské nám. 377, 10900 Praha |
jednatel | Jaroslav Šindelář |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2019 do 27.1.2020 |
Adresa | Veronské nám. 381, 10900 Praha |
jednatel | Petr Láska |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2012 do 16.12.2019 |
Adresa | Trnková 1864/22, 14200 Praha |
jednatel | Petr Láska |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2004 do 4.12.2012 |
Adresa | Modrá 1980/8, Praha 5 |
jednatel | Romana Lásková |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2004 do 4.12.2012 |
Adresa | Pohnertova 1119, Praha 8 |
IČO (identifikační číslo): | 27179150 |
---|---|
Jméno: | Beet, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 9. 2004 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Korunní 2569/108, Praha 10100 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 8. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 9. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 9. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 9. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jozsef Illés |
---|
IČO: | 27179150 |
---|---|
Firma: | Beet, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 10. 9. 2004 |
Sídlo: | Korunní 2569/108, Praha 10100 |
---|
Nepravidelná pozemní osobní doprava |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |