BDO Holding s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BDO Holding s.r.o. v likvidaci (02099152) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese V parku 2316/12, 14800 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 9. 2013 a je stále aktivní. BDO Holding s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o BDO Holding s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BDO Holding s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 9. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 215486 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02099152 | |
Jméno: | BDO Holding s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.9.2013 |
Zapsána dne: | 13.9.2013 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83 Cm 569/2020-234 ze dne 11.4.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 13.6.2024. | 9.7.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 25.3.2015 |
Základní kapitál | 228 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.3.2015 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.9.2013 - 13.3.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V Parku 2316/12, Praha 14800, Česká republika | 1.3.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Olbrachtova 1980/5, Praha 14000, Česká republika | 1.5.2015 - 1.3.2020 |
Adresa: | Muchova 240/6, Praha 16000, Česká republika | 30.4.2015 - 1.5.2015 |
Adresa: | Italská 1580/26, Praha 12000, Česká republika | 13.9.2013 - 30.4.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.9.2013 |
jednatel | Marek Moudrý |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2020 |
Adresa | Ostrovského 33/2, 15000 Praha |
jednatel | Ing. Petr Slavíček |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2017 do 25.10.2023 |
Adresa | Bezručova 1472/98, 25101 Říčany |
jednatel | Ing. Jan Macháč |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2018 do 25.10.2023 |
Adresa | Na lysinách 551/34b, 14700 Praha |
jednatel | Marek Moudrý |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2018 do 16.12.2020 |
Adresa | Nad Tejnkou 2479/5, 16900 Praha |
jednatel | Dana Trezziová |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2013 do 22.5.2020 |
Adresa | Nad Truhlárnou 531, 25231 Všenory |
jednatel | Marek Moudrý |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2013 do 6.9.2018 |
Adresa | Nad Petruskou 2283/10, 12000 Praha |
jednatel | Ing. Vlastimil Hokr Csc. |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2013 do 5.4.2018 |
Adresa | U družstva Práce 1734/92, 14000 Praha |
jednatel | Doc. Ing. Jan Doležal Csc. |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2013 do 31.5.2017 |
Adresa | Oblouková 185, 25245 Ohrobec |
IČO (identifikační číslo): | 02099152 |
---|---|
Jméno: | BDO Holding s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 9. 2013 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | V Parku 2316/12, Praha 14800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 9. 2013 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marek Moudrý |
---|
IČO: | 02099152 |
---|---|
Firma: | BDO Holding s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 11 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 9. 2013 |
Sídlo: | V parku 2316/12, Praha 14800 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |