BD Nová 361, bytové družstvo v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BD Nová 361, bytové družstvo v likvidaci (26909570) je Družstvo. Sídlí na adrese Nová 361, 67963 Velké Opatovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 11. 2003 BD Nová 361, bytové družstvo v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BD Nová 361, bytové družstvo v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BD Nová 361, bytové družstvo v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 3. 11. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 3863 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26909570 | |
Jméno: | BD Nová 361, bytové družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 3.11.2003 |
Zapsána dne: | 3.11.2003 | |
Rozhodnutím členské schůze družstva ze dne 1. 6. 2020 bylo rozhodnuto o zrušení družstva s likvidací. | 8.6.2020 | |
Právní poměry družstva jsou upraveny stanovami, které byly přijaty na členské schůzi družstva konané dne 23.9.2014. Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 14.10.2014 | |
Právní poměry družstva jsou upraveny stanovami, které byly přijaty na ustavující schůzi družstva, konané 4.9.2003. | 3.11.2003 - 14.10.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nová 361, Velké Opatovice 67963, Česká republika | 18.10.2016 |
---|
místopředseda představenstva | Michaela Blažková |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2022 |
Adresa | Ke Skomelnu 613, 33828 Radnice |
člen představenstva | Miloš Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 |
Adresa | Nová 361, 67963 Velké Opatovice |
předseda představenstva | Bohuslav Ille |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 |
Adresa | Nová 361, 67963 Velké Opatovice |
místopředseda představenstva | Michaela Blažková |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 2.11.2022 |
Adresa | Nová 361, 67963 Velké Opatovice |
člen představenstva | Miloš Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2014 do 18.10.2016 |
Adresa | Nová 361, 67963 Velké Opatovice |
místopředseda družstva | Michaela Blažková |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2014 do 18.10.2016 |
Adresa | Nová 361, 67963 Velké Opatovice |
předseda představenstva | Bohuslav Ille |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2014 do 18.10.2016 |
Adresa | Nová 361, 67963 Velké Opatovice |
místopředseda představenstva | Michaela Blažková |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2005 do 14.10.2014 |
Adresa | Nová 361, 67963 Velké Opatovice |
člen představenstva | Pavla Čermáková |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2005 do 14.10.2014 |
Adresa | Nová 361, 67963 Velké Opatovice |
předseda představenstva | Bohuslav Ille |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2005 do 14.10.2014 |
Adresa | Nová 361, 67963 Velké Opatovice |
předseda představenstva | Ing. Miroslav Liška |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2003 do 9.12.2005 |
Adresa | 361, 67963 Velké Opatovice |
místopředseda představenstva | Bohuslav Ille |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2003 do 9.12.2005 |
Adresa | Nová 361, 67963 Velké Opatovice |
člen představenstva | Michaela Blažková |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2003 do 9.12.2005 |
Adresa | Nová 361, 67963 Velké Opatovice |
IČO: | 26909570 |
---|---|
Firma: | BD Nová 361, bytové družstvo v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Velké Opatovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 11. 2003 |
Sídlo: | Nová 361, Velké Opatovice 67963 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |