BCO.CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BCO.CZ s.r.o. (25587218) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sychrov 36/8, 62100 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 1. 2000 a je stále aktivní. BCO.CZ s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BCO.CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BCO.CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 11. 1. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 35963 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25587218 | |
Jméno: | BCO.CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.1.2000 |
Zapsána dne: | 11.1.2000 |
Základní kapitál | 3 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.8.2001 | |
Základní kapitál | 110 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.1.2000 - 8.8.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sychrov 36/8, Brno 62100, Česká republika | 5.3.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Příkop 27/2a, Brno 60200, Česká republika | 2.12.2016 - 5.3.2020 |
Adresa: | Příkop 27/2a, Brno 60200, Česká republika | 2.4.2007 - 2.12.2016 |
Adresa: | Půvabná 359/7, Brno 64300, Česká republika | 2.9.2004 - 2.4.2007 |
Adresa: | Půvabná 359/7, Brno 64300, Česká republika | 11.1.2000 - 2.9.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.3.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 11.1.2000 - 29.3.2010 |
zprostředkovatelská činnost | 11.1.2000 - 29.3.2010 |
pronájem movitých věcí | 11.1.2000 - 29.3.2010 |
pronájem nemovitostí,včetně poskytování jiných než základních služeb | 11.1.2000 - 29.3.2010 |
Jednatel | Ivo Zítko |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2024 |
Adresa | Jezerůvky 511/4, 62100 Brno |
Jednatel | Ivo Zítko |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 do 6.6.2024 |
Adresa | Zahumení 600/45, 66431 Lelekovice |
Jednatel | Ivo Zítko |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2010 do 26.10.2016 |
Adresa | Jezerůvky 511/2a, 62100 Brno |
Jednatel | Ivo Zítko |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2000 do 25.3.2010 |
Adresa | Pod kaštany 2296/24, 61600 Brno |
Jednatel | Aleš Horyanský |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2001 do 2.9.2004 |
Adresa | Nejedlého 395/34, 63800 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 25587218 |
---|---|
Jméno: | BCO.CZ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 1. 2000 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Sychrov 36/8, Brno 62100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ivo Zítko |
---|
IČO: | 25587218 |
---|---|
Firma: | BCO.CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Ivanovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 1. 2000 |
Sídlo: | Sychrov 36/8, Brno 62100 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |
Průzkum trhu a veřejného mínění |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |