BAYERKA,družstvo v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BAYERKA,družstvo v likvidaci (26294044) je Družstvo. Sídlí na adrese Bayerova 808/42, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 7. 2002 BAYERKA,družstvo v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BAYERKA,družstvo v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BAYERKA,družstvo v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 29. 7. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 3502 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26294044 | |
Jméno: | BAYERKA,družstvo v likvidaci | |
Právní forma: | Družstvo | 29.7.2002 |
Zapsána dne: | 29.7.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bayerova 808/42, Brno 60200, Česká republika | 16.11.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
péče o dům Bayerova 42 - tedy správa a údržba vlastního majetku. | 29.7.2002 |
místopředsedkyně | Alice Jančeková |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 |
Adresa | Bayerova 808/42, 60200 Brno |
předsedkyně | Libuše Halouzková |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2022 |
Adresa | Ondráčkova 534/143, 62800 Brno |
předsedkyně | Libuše Halouzková |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 do 14.1.2022 |
Adresa | 144, 68333 Nemotice |
předsedkyně | Libuše Halouzková |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2004 do 16.11.2016 |
Adresa | Kotlářská 13, Brno |
místopředsedkyně | Alice Jančeková |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2004 do 16.11.2016 |
Adresa | Bayerova 42, Brno |
místopředsedkyně | Romana Daňková |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2002 do 31.3.2004 |
Adresa | Bayerova 42, Brno |
předsedkyně | Vladyslava Tížková |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2002 do 31.3.2004 |
Adresa | Bayerova 42, Brno |
IČO: | 26294044 |
---|---|
Firma: | BAYERKA,družstvo v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 7. 2002 |
Sídlo: | Bayerova 808/42, Brno 60200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |