BAU - FAUST, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BAU - FAUST, a.s. (29272254) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Lipovská 440/17, 15521 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 3. 2011 a je stále aktivní. BAU - FAUST, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BAU - FAUST, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BAU - FAUST, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 28. 3. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 6327 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29272254 | |
Jméno: | BAU - FAUST, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 28.3.2011 |
Zapsána dne: | 28.3.2011 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 17.8.2016 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 28.3.2011 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 26.10.2021 |
akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 28.3.2011 - 26.10.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lipovská 440/17, Praha 15521, Česká republika | 17.8.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Čechyňská 363/19, Brno 60200, Česká republika | 28.3.2011 - 17.8.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.10.2021 |
Hostinská činnost | 26.10.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.3.2011 - 26.10.2021 |
člen správní rady | František Janů |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2024 |
Adresa | Chodská 1383/22, 12000 Praha |
Předseda správní rady | Mgr. Jiří Klein |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2016 |
Adresa | Vítězná 1934, 27201 Kladno |
člen správní rady | František Janů |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2023 do 8.2.2024 |
Adresa | Vodičkova 681/18, 11000 Praha |
člen správní rady | František Janů |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2021 do 27.5.2023 |
Adresa | Mikulandská 121/6, 11000 Praha |
Statutární ředitel | Mgr. Jiří Klein |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2016 do 1.1.2021 |
Adresa | Vítězná 1934, 27201 Kladno |
předseda představenstva | doc. Mgr. Vítězslav Švalbach |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2011 do 17.8.2016 |
Adresa | Pellicova 621/1b, 60200 Brno |
člen představenstva | PhDr. Iva Šmídová |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2011 do 17.8.2016 |
Adresa | Bohunická 471/33, 61900 Brno |
Člen statutárního orgánu | prof. PhDr. Miloš Šejn |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2011 do 17.8.2016 |
Adresa | Pod lipami 906, 50601 Jičín |
IČO (identifikační číslo): | 29272254 |
---|---|
Jméno: | BAU - FAUST, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 28. 3. 2011 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Lipovská 440/17, Praha 15521 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 9. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 3. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Jiří Klein |
---|
IČO: | 29272254 |
---|---|
Firma: | BAU - FAUST, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Zličín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 3. 2011 |
Sídlo: | Lipovská 440/17, Praha 15521 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba skla a skleněných výrobků |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní úklidové činnosti |