BATANGA Trade s.r.o. "^ v likvidaci "^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BATANGA Trade s.r.o. "^ v likvidaci "^ (24203394) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sokola Tůmy 1099/1, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 1. 2012 BATANGA Trade s.r.o. "^ v likvidaci "^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BATANGA Trade s.r.o. "^ v likvidaci "^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BATANGA Trade s.r.o. "^ v likvidaci "^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 1. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 65693 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24203394 | |
Jméno: | BATANGA Trade s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.1.2012 |
Zapsána dne: | 4.1.2012 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.8.2021, č.j. 29 Cm 334/2020-25, které nabylo právní moci dne 22.9.2021, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 11.10.2021 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.1.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava 70900, Česká republika | 16.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Patočkova 2386/83, Praha 16900, Česká republika | 9.11.2015 - 16.3.2016 |
Adresa: | Patočkova 2386/83, Praha 6 16900, Česká republika | 25.1.2012 - 9.11.2015 |
Adresa: | Moravanů 2153/37, Praha 6 16900, Česká republika | 4.1.2012 - 25.1.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.1.2012 - 20.7.2017 |
Jednatel | Stanislav Zaslav |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2016 do 16.3.2021 |
Adresa | Družstevná 80/46 , 96201 Zvolenská Slatina |
jednatel | Tibor Puška |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2016 do 22.4.2016 |
Adresa | Kufajka 546/29 , 05940 Liptovská Teplička |
jednatel | Ondrej Šúrek |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2015 do 16.3.2016 |
Adresa | Dudíkova 1010, 75201 Kojetín |
jednatel | Ondrej Šúrek |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2015 do 16.3.2016 |
Adresa | Dudíkova 1010, 75201 Kojetín |
jednatel | Jaroslav Kuchař |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2012 do 8.12.2015 |
Adresa | Táborská 350/32, 14000 Praha 4 |
jednatel | Jan Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2012 do 24.8.2012 |
Adresa | Horní náměstí 300, 39601 Humpolec |
jednatel | Mgr. Jan Lustig |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2012 do 25.1.2012 |
Adresa | Moravanů 2153/37, 16900 Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 24203394 |
---|---|
Jméno: | BATANGA Trade s.r.o. "^ v likvidaci "^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 1. 2012 |
Člen statutárního orgánu: | Stanislav Zaslav |
---|
IČO: | 24203394 |
---|---|
Firma: | BATANGA Trade s.r.o. "^ v likvidaci "^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 4. 1. 2012 |
Sídlo: | Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava 70900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |