Barupark s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Barupark s.r.o. (04326199) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Košická 63/30, 10100 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 8. 2015 Barupark s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Barupark s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Barupark s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 8. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 245957 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04326199 | |
Jméno: | Barupark s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.8.2015 |
Zapsána dne: | 18.8.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.8.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Košická 63/30, Praha 10100, Česká republika | 8.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Makovského 1177/1, Praha 16300, Česká republika | 18.8.2015 - 8.10.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.8.2015 - 20.3.2018 |
jednatel | Daniel Jakubčík |
---|---|
Ve funkci | od 25.12.2020 |
Adresa | Sluneční náměstí 2580/13, 15800 Praha |
jednatel | Daniel Jakubčík |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2019 do 25.12.2020 |
Adresa | Ovčí hájek 2163/24, 15800 Praha |
jednatel | Daniel Jakubčík |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2016 do 15.5.2019 |
Adresa | nám. Míru 62, 33901 Klatovy |
jednatel | Daniel Jakubčík |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2015 do 3.3.2016 |
Adresa | Na Bělidle 658, 33901 Klatovy |
Jednatel | Michaela Semelová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2015 do 8.10.2015 |
Adresa | U Děkanky 1652/20, 14000 Praha |
IČO: | 04326199 |
---|---|
Firma: | Barupark s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 8. 2015 |
Sídlo: | Košická 63/30, Praha 10100 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |