BARTH Property a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BARTH Property a.s. (25943430) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hůrka 1798, 53012 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 10. 2000 a je stále aktivní. BARTH Property a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BARTH Property a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BARTH Property a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 19. 10. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 2125 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25943430 | |
Jméno: | tornado cz, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 19.10.2000 |
Zapsána dne: | 19.10.2000 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 10.7.2014 | |
Počet členů dozorčí rady: 1 | 10.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 10.7.2014 | |
Dne 19.5.2014 valná hromada společnosti tornado cz, a.s rozhodla o zvýšení základního kapitálu o částku 1.000.000, Kč (slovy: jeden milion korun českých), tedy z výše 1.000.000, Kč (slovy: jeden milion korun českých) na novou výši 2.000.000, Kč (slovy: d va miliony korun českých). Základní kapitál se takto zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v řádné účetní závěrce za rok 2013, a to z nerozděleného zisku z minulých let. Zvýšení základního kapitálu se provede zvýšením jmenovité hodnoty akcií o 100.000, Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), takže po zvýšení základního kapitálu bude jmenovitá hodnota každé akcie činit 200.000, Kč (dvě stě tisíc korun českých). | 10.7.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 10.7.2014 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 31.8.2001 - 10.7.2014 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 19.10.2000 - 31.8.2001 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 10.7.2014 |
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 10 | 19.10.2000 - 10.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hůrka 1798, Pardubice 53012, Česká republika | 1.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | bří. Štefanů 985, Hradec Králové 50003, Česká republika | 26.2.2002 - 1.1.2007 |
Adresa: | , U trati 63, 500 03 Hradec Králové , Česká republika | 19.10.2000 - 26.2.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling Fotografické služby Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. | 1.11.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona | 10.7.2014 - 1.11.2022 |
Velkoobchod | 31.8.2001 - 1.11.2022 |
Specializovaný maloobchod | 31.8.2001 - 1.11.2022 |
Pronájem a půjčování věcí movitých | 31.8.2001 - 1.11.2022 |
Inženýrská činnost v investiční výstavbě | 31.8.2001 - 1.11.2022 |
Zprostředkování služeb | 31.8.2001 - 1.11.2022 |
Reklamní činnost a marketing | 31.8.2001 - 1.11.2022 |
Zpracování dat, služby databank, správa sítí | 31.8.2001 - 1.11.2022 |
Kopírovací práce | 31.8.2001 - 1.11.2022 |
Realitní činnost | 31.8.2001 - 1.11.2022 |
Vydavatelské a nakladatelské činnosti | 31.8.2001 - 1.11.2022 |
Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor | 19.10.2000 - 31.8.2001 |
Automatizované zpracování dat | 19.10.2000 - 31.8.2001 |
Inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví a strojírenství | 19.10.2000 - 31.8.2001 |
Vydavatelství a nakladatelství | 19.10.2000 - 31.8.2001 |
Zprostředkování služeb v oblasti reklamy | 19.10.2000 - 31.8.2001 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 19.10.2000 - 31.8.2001 |
Pronájem reklamních ploch | 19.10.2000 - 31.8.2001 |
Reklama a propagace | 19.10.2000 - 31.8.2001 |
Planografické služby - rozmnožovna | 19.10.2000 - 1.11.2022 |
člen představenstva | Adam Burkoň |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2021 |
Adresa | Hůrka 1798, 53012 Pardubice |
předseda představenstva | Michal Burkoň |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2014 |
Adresa | Hůrka 1798, 53012 Pardubice |
člen představenstva | David Burkoň |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2020 do 17.2.2021 |
Adresa | Do Zahrádek 260, 53002 Pardubice |
člen představenstva | David Burkoň |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2014 do 2.8.2020 |
Adresa | nábřeží Závodu míru 2739, 53002 Pardubice |
člen představenstva | David Burkoň |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2011 do 10.7.2014 |
Adresa | nábřeží Závodu míru 2739, 53002 Pardubice |
předseda představenstva | Michal Burkoň |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2011 do 10.7.2014 |
Adresa | Hůrka 1798, 53012 Pardubice |
člen představenstva | Jan Mikula |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2011 do 10.7.2014 |
Adresa | 120, 53352 Staré Hradiště |
předseda představenstva | Michal Burkoň |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2007 do 22.2.2011 |
Adresa | Hůrka 1798, 53012 Pardubice |
člen představenstva | David Burkoň |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2007 do 22.2.2011 |
Adresa | nábřeží Závodu míru 2739, 53002 Pardubice |
člen představenstva | Jan Mikula |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2010 do 22.2.2011 |
Adresa | 120, 53352 Staré Hradiště |
člen představenstva | Jan Mikula |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2007 do 7.5.2010 |
Adresa | Na Labišti 534, 53009 Pardubice |
Člen představenstva | Jan Mikula |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2002 do 1.1.2007 |
Adresa | Na Labišti 534, 53009 Pardubice |
Předseda představenstva | Michal Burkoň |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2005 do 1.1.2007 |
Adresa | Hůrka 1798, 53012 Pardubice |
David Burkoň | |
Ve funkci | od 28.8.2006 do 1.1.2007 |
Adresa | nábřeží Závodu míru 2739, 53002 Pardubice |
David Burkoň | |
Ve funkci | od 6.12.2005 do 28.8.2006 |
Adresa | Nábřeží Závodu Míru 2737, 53002 Pardubice |
David Burkoň | |
Ve funkci | od 19.10.2000 do 6.12.2005 |
Adresa | Palackého 1949, 53002 Pardubice |
Předseda představenstva | Michal Burkoň |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2002 do 6.12.2005 |
Adresa | Palackého 1949, 53002 Pardubice |
Marika Burkoňová | |
Ve funkci | od 19.10.2000 do 26.2.2002 |
Adresa | 120, 53352 Staré Hradiště |
Předseda | Jan Mikula |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2000 do 26.2.2002 |
Adresa | Na Labišti 534, 53009 Pardubice |
IČO (identifikační číslo): | 25943430 |
---|---|
Jméno: | BARTH Property a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 19. 10. 2000 |
Celkový počet živností: | 13 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Hůrka 1798, Pardubice 53012 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 10. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 10. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 7. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Michal Burkoň |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | David Burkoň |
IČO: | 25943430 |
---|---|
Firma: | BARTH Property a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Pardubice III |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 10. 2000 |
Sídlo: | Hůrka 1798, Pardubice 53012 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |
Specializované návrhářské činnosti |
Fotografické činnosti |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Univerzální administrativní činnosti |