Barana racing, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Barana racing, z. s. (09801448) je Spolek. Sídlí na adrese 24, 39701 Dobev. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 1. 2021 Barana racing, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Barana racing, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Barana racing, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 28. 1. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 8714 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09801448 | |
Jméno: | Barana racing, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 28.1.2021 |
Zapsána dne: | 28.1.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 24, Dobev 39701, Česká republika | 28.1.2021 |
---|
Člen výboru | Jan Švára |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2023 |
Adresa | 65, 38801 Blatná |
Člen výboru | Pavel Vestfál DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2021 |
Adresa | 60, 38801 Bezdědovice |
Člen výboru | Daniel Šilha |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2021 |
Adresa | Nádražní 261, 38743 Bělčice |
Člen výboru | Robin Vetešník |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2021 |
Adresa | 175, 38742 Lnáře |
Člen výboru | Adam Blovský |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2021 |
Adresa | Nerudova 1015, 38801 Blatná |
Člen výboru | Ing. Nancy Janásková |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2022 |
Adresa | 24, 39701 Dobev |
Člen výboru | Pavel Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2022 |
Adresa | 24, 39701 Dobev |
Člen výboru | Jan Švára |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2021 do 28.5.2023 |
Adresa | Pod Hůrkou 495, 33901 Klatovy |
Člen výboru | Ing. Nancy Janásková |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2021 do 14.7.2022 |
Adresa | Šilhova 659, 38801 Blatná |
Člen výboru | Pavel Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2021 do 14.7.2022 |
Adresa | 37, 38801 Bezdědovice |
IČO: | 09801448 |
---|---|
Firma: | Barana racing, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Písek |
Základní územní jednotka: | Dobev |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 1. 2021 |
Sídlo: | 24, Dobev 39701 |
---|
Ostatní sportovní činnosti |