Bar Rabar, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bar Rabar, s.r.o. (04962702) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Schnirchova 1253/3, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 4. 2016 a je stále aktivní. Bar Rabar, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Bar Rabar, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bar Rabar, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 4. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 256316 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04962702 | |
Jméno: | Bar Rabar, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.4.2016 |
Zapsána dne: | 5.4.2016 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.4.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Schnirchova 1253/3, Praha 17000, Česká republika | 4.11.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Pplk. Sochora 1387/9, Praha 17000, Česká republika | 5.4.2016 - 4.11.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.4.2016 |
Hostinská činnost | 5.4.2016 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin | 5.4.2016 |
jednatel | Veronika Mulićová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2021 |
Adresa | Kaplická 843/75, 14000 Praha |
jednatel | Jana Kobesová |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2016 |
Adresa | Stupkova 1570/6, 17000 Praha |
jednatel | Veronika Kobesová |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2020 do 14.7.2021 |
Adresa | Kaplická 843/75, 14000 Praha |
jednatel | Veronika Kobesová |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2019 do 14.10.2020 |
Adresa | Vodárenská 26/5, 14700 Praha |
jednatel | Vojtěch Chalupa |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2016 do 25.7.2019 |
Adresa | V bezpečí 1346/4, 13000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 04962702 |
---|---|
Jméno: | Bar Rabar, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 4. 2016 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Pplk. Sochora 1387/9, Praha 17000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 4. 2016 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 4. 2016 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 4. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Veronika Kobesová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jana Kobesová |
IČO: | 04962702 |
---|---|
Firma: | Bar Rabar, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 4. 2016 |
Sídlo: | Schnirchova 1253/3, Praha 17000 |
---|
Výroba potravinářských výrobků |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod s nápoji |
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Reklamní činnosti |
Fotografické činnosti |
Ostatní vzdělávání |
Provozování kulturních zařízení |