BAP CORPORATION s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BAP CORPORATION s.r.o. (26816784) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Strmá 2041/12A, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 9. 2003 BAP CORPORATION s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o BAP CORPORATION s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BAP CORPORATION s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 9. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 26630 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26816784 | |
Jméno: | BAP CORPORATION s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.9.2003 |
Zapsána dne: | 8.9.2003 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.9.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Strmá 2041/12a, Ostrava 70900, Česká republika | 13.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Strmá 12A/2041, Ostrava 70900, Česká republika | 8.9.2003 - 13.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
velkoobchod | 8.9.2003 |
specializovaný maloobchod | 8.9.2003 |
zprostředkování služeb | 8.9.2003 |
zprostředkování obchodu | 8.9.2003 |
jednatel | Brigita Břenková |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2011 |
Adresa | Tyršova 1717/8, 70200 Ostrava |
jednatel | Brigita Břenková |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 |
Adresa | Tyršova 1717/8, 70200 Ostrava |
jednatel | Brigita Břenková |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2011 do 13.9.2016 |
Adresa | Tyršova 1717/8, 70200 Ostrava |
jednatel | Miroslav Břenek |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2003 do 18.10.2011 |
Adresa | Tyršova 1717/8, Ostrava |
IČO: | 26816784 |
---|---|
Firma: | BAP CORPORATION s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 8. 9. 2003 |
Sídlo: | Strmá 2041/12, Ostrava 70900 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |