BANEX s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BANEX s.r.o. (26901421) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 299, 67553 Valeč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 7. 2003 a je stále aktivní. BANEX s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o BANEX s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BANEX s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 28. 7. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 44140 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26901421 | |
Jméno: | BANEX s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.7.2003 |
Zapsána dne: | 28.7.2003 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 29.2.2016 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.7.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 299, Valeč 67553, Česká republika | 29.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 5, Valeč 67553, Česká republika | 28.7.2003 - 29.2.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - velkoobchod a maloobchod - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - pronájem a půjčování věcí movitých - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - ubytovací služby - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí | 13.3.2024 |
silniční motorová doprava- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí | 13.3.2024 |
výroba elektřiny | 13.3.2024 |
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nejvtší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 29.2.2016 - 13.3.2024 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 29.2.2016 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 15.8.2011 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.8.2011 - 13.3.2024 |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně | 15.8.2011 - 29.2.2016 |
opravy silničních vozidel | 15.8.2011 |
silniční, motorová doprava nákladní - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti | 17.2.2005 - 15.8.2011 |
přípravné práce pro stavby | 17.2.2005 - 15.8.2011 |
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím | 28.7.2003 - 15.8.2011 |
velkoobchod | 28.7.2003 - 15.8.2011 |
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství | 28.7.2003 - 15.8.2011 |
jednatel | Miroslav Chytka |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2016 |
Adresa | 5, 67553 Valeč |
jednatel | Jana Chytková |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2016 |
Adresa | 5, 67553 Valeč |
jednatel | Jana Chytková |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2005 do 29.2.2016 |
Adresa | , Valeč |
jednatel | Miroslav Chytka |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2003 do 29.2.2016 |
Adresa | , Valeč |
jednatel | Luboš Hanzl |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2003 do 17.2.2005 |
Adresa | 185, 67553 Valeč |
IČO (identifikační číslo): | 26901421 |
---|---|
Jméno: | BANEX s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 7. 2003 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | 299, Valeč 67553 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 2. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 7. 2011 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 3. 2009 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 4. 2004 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 7. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 3. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 3. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 7. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 7. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 7. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jana Chytková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Chytka |
IČO: | 26901421 |
---|---|
Firma: | BANEX s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Třebíč |
Základní územní jednotka: | Valeč |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 7. 2003 |
Sídlo: | 299, Valeč 67553 |
---|
Výroba elektřiny |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Příprava staveniště |
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Silniční nákladní doprava |
Ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Činnosti reklamních agentur |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |