BANCCAROS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BANCCAROS a.s. (28177207) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Tř. 5. května 1082, 28911 Pečky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 10. 2007 BANCCAROS a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o BANCCAROS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BANCCAROS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 10. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 12544 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28177207 | |
Jméno: | BANCCAROS a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 24.10.2007 |
Zapsána dne: | 24.10.2007 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 24.10.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 24.10.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tř.5.května 1082, Pečky 28911, Česká republika | 11.2.2008 |
---|---|---|
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 24.10.2007 - 11.2.2008 |
člen představenstva | Bartolomiej Lyzak |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2012 |
Adresa | , Przemysl, 3. Maja 16/25, PSČ: 37700 |
člen představenstva | Robert Mrázek |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2011 do 1.3.2012 |
Adresa | Smetanova 148, 25082 Úvaly |
člen představenstva | Patrick Dermot Cox |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2011 do 18.10.2011 |
Adresa | , Co.Kildare, Rosetown, Athgarvan, Newbridge, |
člen představenstva | Růžena Mrázková |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2008 do 10.10.2011 |
Adresa | Smetanova 148, 25082 Úvaly |
předseda představenstva | Robert Mrázek |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2008 do 10.10.2011 |
Adresa | Smetanova 148, 25082 Úvaly |
člen představenstva | Ing. Břetislav Kramář |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2008 do 10.10.2011 |
Adresa | Kremličkova 963, 28002 Kolín II |
člen představenstva | Žaneta Biľová |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2007 do 11.2.2008 |
Adresa | Varnsdorfská 334/11, 19000 Praha 9 |
IČO: | 28177207 |
---|---|
Firma: | BANCCAROS a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Kolín |
Základní územní jednotka: | Pečky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 24. 10. 2007 |
Sídlo: | Tř. 5. května 1082, Pečky 28911 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |