Ballpool.Cz, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ballpool.Cz, spol. s r.o. (25483200) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Louny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 2. 2004 a je stále aktivní. Ballpool.Cz, spol. s r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Ballpool.Cz, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ballpool.Cz, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 9. 2. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20271 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25483200 | |
Jméno: | Ballpool.Cz, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.2.2004 |
Zapsána dne: | 9.2.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.2.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Radonice nad Ohří 8, Louny 44001, Česká republika | 10.5.2006 |
---|---|---|
Adresa: | , 440 01 Louny, Radonice nad Ohří čp. 85 , Česká republika | 9.2.2004 - 10.5.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
velkoobchod | 10.3.2008 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 9.2.2004 |
výroba sportovních potřeb | 9.2.2004 |
výroba her, hraček a dětských kočárků | 9.2.2004 |
poskytování technických služeb | 9.2.2004 |
jednatel | Peter Karl Hans Keesmaat |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2021 |
Adresa | 8, 44001 Peruc |
jednatel | Jentje Johanna Van Veen |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2021 |
Adresa | Esselenbroek 44 , 7261VB Ruurlo |
Jednatel | Simon Pieter Keesmaat |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2013 do 29.1.2021 |
Adresa | Willemalexander Laan , Ruurlo |
Jednatel | Petra Trnková |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2019 do 29.1.2021 |
Adresa | 85, 44001 Peruc |
Jednatel | Peter Karl Hans Keesmaat |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2009 do 13.7.2019 |
Adresa | , 7261 KB Ruurlo, Arfmanssteeg 3 |
Jednatel | Vilém Vlasák |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2005 do 21.7.2009 |
Adresa | Riegrova 63, Libochovice |
Jednatel | Veronika Fischerová |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2004 do 27.4.2005 |
Adresa | čp. 144, 43921 Koštice nad Ohří |
IČO (identifikační číslo): | 25483200 |
---|---|
Jméno: | Ballpool.Cz, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 2. 2004 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 8, Peruc 44001 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2004 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 5. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Simon Pieter Keesmaat |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petra Trnková |
IČO: | 25483200 |
---|---|
Firma: | Ballpool.Cz, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Louny |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 2. 2004 |
Sídlo: | , Louny |
---|
Výroba sportovních potřeb |
Výroba her a hraček |
Elektrické instalace |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |