Balkan restaurants, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Balkan restaurants, s.r.o. (27192211) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hrozenkovská 33/68, 15521 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 2004 a je stále aktivní. Balkan restaurants, s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Balkan restaurants, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Balkan restaurants, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 11. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 103321 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27192211 | |
Jméno: | CMR - franchisant 12, s.r.o., člen koncernu | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.11.2004 |
Zapsána dne: | 1.11.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 17.4.2007 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 1.11.2004 - 17.4.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hrozenkovská 33/68, Praha 5 15521, Česká republika | 23.2.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Na sypkém 89/7, Praha 8 18000, Česká republika | 1.11.2004 - 23.2.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Hostinská činnost Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 15.1.2020 |
realitní činnost | 1.11.2004 - 15.1.2020 |
jednatel | Mgr. Milan Král |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2020 |
Adresa | Hrozenkovská 33/68, 15521 Praha |
jednatel | Adam Král |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2022 |
Adresa | Hrozenkovská 33/68, 15521 Praha |
Jednatel | Hong Anh Bui |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2020 do 4.11.2022 |
Adresa | T. G. Masaryka 1, 36236 Pernink |
Jednatel | Hong Ahn Bui |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2020 do 7.2.2020 |
Adresa | T. G. Masaryka 1, 36236 Pernink |
jednatel | Karel Zahrádka |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2018 do 15.1.2020 |
Adresa | Křivatcová 503/11, 15521 Praha |
jednatel | Karel Zahrádka |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2010 do 13.6.2018 |
Adresa | Makovského 1331, 16300 Praha 6 |
jednatel | Ing. Jana Pospíšilová |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2008 do 23.2.2010 |
Adresa | Nad Bahnivkou 132, 25101 Říčany |
jednatel | Milan Mattanelli |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2004 do 18.11.2008 |
Adresa | Tréglova 808/7, Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 27192211 |
---|---|
Jméno: | Balkan restaurants, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 11. 2004 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Hrozenkovská 33/68, Praha 15521 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 12. 2019 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 12. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 11. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 11. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Milan Král |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Hong Anh Bui |
IČO: | 27192211 |
---|---|
Firma: | Balkan restaurants, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Zličín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 11. 2004 |
Sídlo: | Hrozenkovská 33/68, Praha 15521 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |