Bali Teak s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Bali Teak s. r. o. (27325288) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Slovenského nár. povstání 692/7b, 40801 Rumburk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 6. 2007 Bali Teak s. r. o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Bali Teak s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Bali Teak s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 18. 6. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24463 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27325288 | |
Jméno: | Bali Teak s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.6.2007 |
Zapsána dne: | 18.6.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.6.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slovenského nár. povstání 692/7b, Rumburk 40801, Česká republika | 21.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Slovenského nár. povstání 692/7b, Rumburk 40801, Česká republika | 18.6.2007 - 21.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 31.7.2007 - 15.12.2014 |
velkoobchod | 18.6.2007 - 15.12.2014 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 18.6.2007 - 15.12.2014 |
Jednatel | Daniel Jasa |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2024 |
Adresa | K Zelené louce 1331/40, 14800 Praha |
Jednatel | Ing. Libor Horák |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2014 |
Adresa | Zadní 449/16, 40801 Rumburk |
Jednatel | Bc. Martin Horák |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2014 |
Adresa | Ke koupališti 35, 40801 Rumburk |
Jednatel | Daniel Jasa |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2020 do 14.2.2024 |
Adresa | Humpolecká 1938/8, 14000 Praha |
Jednatel | Daniel Jasa |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2016 do 6.6.2020 |
Adresa | Svatoplukova 651/14, 46001 Liberec |
Jednatel | Daniel Jasa |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2007 do 13.6.2016 |
Adresa | Svatoplukova 651/14, 46001 Liberec |
Jednatel | Ing. Libor Horák |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2007 do 26.1.2014 |
Adresa | Masarykova 578/28, 40746 Krásná Lípa |
Jednatel | Bc. Martin Horák |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2007 do 26.1.2014 |
Adresa | Náměstí Dobrovského 369/17, 40801 Rumburk |
IČO: | 27325288 |
---|---|
Firma: | Bali Teak s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Rumburk |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 6. 2007 |
Sídlo: | Slovenského nár. povstání 692/7, Rumburk 40801 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy |