Balbineum, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Balbineum, z.s. (04869648) je Spolek. Sídlí na adrese Pod Koštofránkem 10, 50601 Jičín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 5. 2016 Balbineum, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Balbineum, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Balbineum, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 5. 5. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 10632 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04869648 | |
Jméno: | Balbineum, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 5.5.2016 |
Zapsána dne: | 5.5.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Koštofránkem 10, Jičín 50601, Česká republika | 5.5.2016 |
---|
místopředseda správní rady | Dagmar Gottliebová |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2022 |
Adresa | 9, 50601 Kacákova Lhota |
pokladník | René Vitvar |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2022 |
Adresa | Tyršova 252, 50601 Jičín |
místopředseda | Jaromír Gottlieb |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2022 do 24.12.2022 |
Adresa | 46, 28934 Košík |
předseda správní rady | Robert Smolík |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2022 do 24.12.2022 |
Adresa | Pod Koštofránkem 10, 50601 Jičín |
pokladník | Ing. Jan Kindermann |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2022 do 24.12.2022 |
Adresa | Fügnerova 193, 50601 Jičín |
předseda | Robert Smolík |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2018 do 24.12.2022 |
Adresa | Pod Koštofránkem 10, 50601 Jičín |
místopředseda | Jaromír Gottlieb |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2020 do 30.4.2022 |
Adresa | 22, 28934 Košík |
pokladník | Ing. Jan Kindermann |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2020 do 14.1.2022 |
Adresa | Rybná 716/24, 11000 Praha |
místopředseda | Jaromír Gottlieb |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2018 do 28.10.2020 |
Adresa | 9, 50601 Kacákova Lhota |
pokladník | Ing. Jan Kindermann |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2016 do 16.7.2020 |
Adresa | Fügnerova 193, 50601 Jičín |
místopředseda | Robert Smolík |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2016 do 18.12.2018 |
Adresa | Pod Koštofránkem 10, 50601 Jičín |
předseda | Jaromír Gottlieb |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2016 do 18.12.2018 |
Adresa | 9, 50601 Kacákova Lhota |
IČO: | 04869648 |
---|---|
Firma: | Balbineum, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Jičín |
Základní územní jednotka: | Jičín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 5. 5. 2016 |
Sídlo: | Pod Koštofránkem 10, Jičín 50601 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |