BAJKERS MF HNĚVOŠICE, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
BAJKERS MF HNĚVOŠICE, z.s. (03414027) je Spolek. Sídlí na adrese Opavská 170, 74735 Hněvošice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 10. 2014 a je stále aktivní. BAJKERS MF HNĚVOŠICE, z.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o BAJKERS MF HNĚVOŠICE, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro BAJKERS MF HNĚVOŠICE, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 7. 10. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 13811 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03414027 | |
Jméno: | BAJKERS MF HNĚVOŠICE, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 7.10.2014 |
Zapsána dne: | 7.10.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 7.10.2014 - 27.6.2019 | |
Systém orgánů: Kolektivní (Statutární orgán - výbor) | 7.10.2014 - 27.6.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Opavská 170, Hněvošice 74735, Česká republika | 29.7.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Mírová 222, Hněvošice 74735, Česká republika | 7.10.2014 - 29.7.2022 |
Předseda výboru | Petr Stříbný |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2022 |
Adresa | Mírová 222, 74735 Hněvošice |
Člen výboru | Jiří Černín |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2022 |
Adresa | Kobeřická 209, 74735 Hněvošice |
Člen výboru | Lukáš Dedek |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2023 |
Adresa | U Rybníka 279, 74735 Hněvošice |
Člen výboru | Lukáš Dedek |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2022 do 12.5.2023 |
Adresa | Průkopnická 25, 74735 Hněvošice |
Předseda výboru | Lukáš Dedek |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2019 do 29.7.2022 |
Adresa | Průkopnická 25, 74735 Hněvošice |
Člen výboru | Petr Stříbný |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2019 do 29.7.2022 |
Adresa | Mírová 222, 74735 Hněvošice |
Člen výboru | Jiří Černín |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2019 do 29.7.2022 |
Adresa | Kobeřická 209, 74735 Hněvošice |
člen výboru | Jiří Černín |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2018 do 27.6.2019 |
Adresa | Kobeřická 209, 74735 Hněvošice |
člen výboru | Petr Stříbný |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 do 27.6.2019 |
Adresa | Mírová 222, 74735 Hněvošice |
předseda výboru | Marek Šram |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 do 27.6.2019 |
Adresa | Za Humny 172, 74735 Hněvošice |
člen výboru | Jiří Černín |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2016 do 4.5.2018 |
Adresa | Brněnská Pole 1853/14, 66451 Šlapanice |
člen výboru | Jiří Černín |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2016 do 4.5.2018 |
Adresa | Brněnská Pole 1853/14, 66451 Šlapanice |
člen výboru | Jiří Černín |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2014 do 25.3.2016 |
Adresa | Kobeřická 209, 74735 Hněvošice |
IČO (identifikační číslo): | 03414027 |
---|---|
Jméno: | BAJKERS MF HNĚVOŠICE, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 7. 10. 2014 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Mírová 222, Hněvošice 74735 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 11. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 11. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 11. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Marek Šram |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Stříbný |
IČO: | 03414027 |
---|---|
Firma: | BAJKERS MF HNĚVOŠICE, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Hněvošice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 10. 2014 |
Sídlo: | Opavská 170, Hněvošice 74735 |
---|
Ostatní sportovní činnosti |
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |