B2Z Group, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
B2Z Group, spol. s r.o. (25541366) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vranovská 767/102, 61400 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 10. 1998 a je stále aktivní. B2Z Group, spol. s r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o B2Z Group, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro B2Z Group, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 7. 10. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 31875 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25541366 | |
Jméno: | Česko bulharská obchodní, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.10.1998 |
Zapsána dne: | 7.10.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.10.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vranovská 767/102, Brno 61400, Česká republika | 7.11.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
oční optika | 28.11.2011 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.7.2011 |
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 7.10.1998 - 26.7.2011 |
zprostředkovatelská činnost | 7.10.1998 - 26.7.2011 |
jednatel | Mgr. Michał Bubik |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2016 |
Adresa | 638, 73995 Nýdek |
jednatel | Mgr. Michał Bubik |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2014 do 7.11.2016 |
Adresa | Majdalenky 908/10b, 63800 Brno |
jednatel | Mgr. Michal Bubik |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2011 do 16.10.2014 |
Adresa | Majdalenky 908/10b, 63800 Brno |
jednatel | Ing.arch. Jiří Löw |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2011 do 28.11.2011 |
Adresa | Oblá 42, 63400 Brno |
jednatel | ing. Juraj Flamik |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.1998 do 25.8.2011 |
Adresa | Preslova 50, 60200 Brno |
jednatel | ing.arch. Kristiandar Keremidsky |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.1998 do 26.7.2011 |
Adresa | Preslova 50, 60200 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 25541366 |
---|---|
Jméno: | B2Z Group, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 10. 1998 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 11. 2011 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 10. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Michał Bubik |
---|
IČO: | 25541366 |
---|---|
Firma: | B2Z Group, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 10. 1998 |
Sídlo: | Vranovská 767/102, Brno 61400 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |