B + V, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
B + V, s.r.o. v likvidaci (48909955) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 75, 58833 Stonařov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 6. 1993 B + V, s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o B + V, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro B + V, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 17. 6. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11404 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48909955 | |
Jméno: | B + V, s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.6.1993 |
Zapsána dne: | 17.6.1993 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 1 Cm 23/2007-10 ze dne 7.3.2007, které nabylo dne 4.4.2007 právní moci, byla společnost B + V, s.r.o., se sídlem Stonařov 75 zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 4.4.2007 | |
Usnesením Okresního soudu v Jihlavě ze dne 23.9.2003 č.j. 8 Nc 5427/2003-6, které nabylo právní moci dne 1.6.2004 byla nařízena exekuce proti povinnému Božena Čechová, Stonařov 75, k uspokojení pohledávky oprávněného ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Praha 1, Spálená 112/55, IČ 145 00 468, exekucí pověřen Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno. | 1.6.2004 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.6.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 75, Stonařov 58833, Česká republika | 6.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 75, Stonařov 58833, Česká republika | 17.6.1993 - 6.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 17.6.1993 - 1.8.2024 |
jednatel | Božena Kotková Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2020 |
Adresa | 75, 58833 Stonařov |
jednatel | Vladimír Křížek |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 10.5.2021 |
Adresa | Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava |
jednatel | Božena Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 1.10.2020 |
Adresa | 75, 58833 Stonařov |
jednatel | Božena Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2011 do 6.11.2015 |
Adresa | 75, 58833 Stonařov |
jednatel | Vladimíř Křížek |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2011 do 6.11.2015 |
Adresa | Hradecká 623, 39468 Žirovnice |
jednatel | Božena Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.1993 do 19.12.2011 |
Adresa | 75, 58833 Stonařov |
jednatel | Vladimíř Křížek |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.1993 do 19.12.2011 |
Adresa | Hradecká 623, 39468 Žirovnice |
IČO: | 48909955 |
---|---|
Firma: | B + V, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Stonařov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 6. 1993 |
Sídlo: | 75, Stonařov 58833 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |