B + R, spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
B + R, spol. s r.o. v likvidaci (60742291) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 2. 1995 B + R, spol. s r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o B + R, spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro B + R, spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 28. 2. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18459 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60742291 | |
Jméno: | B + R, spol. s r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.2.1995 |
Zapsána dne: | 28.2.1995 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 18 Cm 343/2005-15 ze dne 14.11.2005 byla společnost B + R, spol. s r.o. zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 28.1.2006 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.2.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | bratří Žůrků 5, Brno 61700, Česká republika | 28.2.1995 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
. | 25.6.1998 |
zastavárny | 28.2.1995 - 25.6.1998 |
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 28.2.1995 - 25.6.1998 |
jednatel | Jana Paulíková |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.1995 |
Adresa | Grmelova 10, Brno |
jednatel | Miroslav Glac |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2020 |
Adresa | Lesní 1480, 69642 Vracov |
jednatel | František Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.1995 do 15.7.2022 |
Adresa | Hutník 1483, Veselí nad Moravou |
jednatel | Miroslav Glac |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.1995 do 20.12.2020 |
Adresa | Lesní 1480, Vracov |
jednatel | MVDr. Jiří Kubů |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.1995 do 2.6.1995 |
Adresa | Jiráskova 19, 60200 Brno |
IČO: | 60742291 |
---|---|
Firma: | B + R, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 2. 1995 |
Sídlo: | , |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |