B-M trade a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
B-M trade a.s. (21118841) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Telčské údolí 379, 43111 Jirkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 1. 2024 B-M trade a.s. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o B-M trade a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro B-M trade a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 1. 2024 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 28631 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 21118841 | |
Jméno: | B-M trade a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 13.1.2024 |
Zapsána dne: | 13.1.2024 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 13.1.2024 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 13.1.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Telčské údolí 379, Jirkov 43111, Česká republika | 22.2.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Ovenecká 315/32, Praha 17000, Česká republika | 13.1.2024 - 22.2.2024 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 3 ŽZ (tzv. živnost volná; všechny obory činnosti č. 1-79) | 21.2.2024 |
vodoinstalatérství, topenářství | 21.2.2024 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 21.2.2024 |
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 21.2.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.1.2024 - 21.2.2024 |
předseda představenstva | Miluše Jelínková |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2024 |
Adresa | náměstí Míru 600/20, 12000 Praha |
člen správní rady | Veronika Krsová |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2024 do 21.2.2024 |
Adresa | Na Hruškách 1028, 33027 Vejprnice |
IČO: | 21118841 |
---|---|
Firma: | B-M trade a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Jirkov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 1. 2024 |
Sídlo: | Telčské údolí 379, Jirkov 43111 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Elektrické instalace |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |