B M L ,spol.s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
B M L ,spol.s r.o. (45789371) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Třebohostická 3069/14, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 10. 1992 a je stále aktivní. B M L ,spol.s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o B M L ,spol.s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro B M L ,spol.s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 10. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 13537 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45789371 | |
Jméno: | B M L ,spol.s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.10.1992 |
Zapsána dne: | 13.10.1992 | |
ke dni zápisu bylo splaceno 105.000,-Kčs Datum uzavření společenské smlouvy:7.9.1992 | 13.10.1992 |
Základní kapitál | 105 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.10.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Třebohostická 3069/14, Praha 10 10000, Česká republika | 22.10.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Dolnocholupická 30/337, Praha 4 14300, Česká republika | 13.10.1992 - 22.10.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.10.2010 |
projektová a zprostředkovatelská činnost | 13.10.1992 |
jednatel | Ing. Jan Luxemburk |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2020 |
Adresa | Roklanská 2089/80, 25101 Říčany |
jednatel | Ing. Milan Mimra |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2020 |
Adresa | Potoční 253, 25101 Světice |
jednatel | Ing. Jan Luxemburk |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2010 do 23.4.2020 |
Adresa | Roklanská 2089/80, 25101 Říčany |
jednatel | Ing. Milan Mimra |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2010 do 23.4.2020 |
Adresa | Potoční 253, 25101 Světice |
jednatel | Ing. Jiří Bis |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.1992 do 22.10.2010 |
Adresa | Dolnocholupická 30/337, 14300 Praha 4 |
jednatel | Ing. Jan Luxemburk |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.1992 do 22.10.2010 |
Adresa | Jagellonská 1692, 13000 Praha 3 |
jednatel | Ing. Milan Mimra |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.1992 do 22.10.2010 |
Adresa | Leopoldova 2046, 14900 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 45789371 |
---|---|
Jméno: | B M L ,spol.s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 10. 1992 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Třebohostická 3069/14, Praha 10000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1992 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Milan Mimra |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Luxemburk |
IČO: | 45789371 |
---|---|
Firma: | B M L ,spol.s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 10. 1992 |
Sídlo: | Třebohostická 3069/14, Praha 10000 |
---|
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n. |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |