B.M.A. - elektro, v.o.s. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
B.M.A. - elektro, v.o.s. "^v likvidaci"^ (25351923) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Okrajová 1349/5, 73601 Havířov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 6. 1996 B.M.A. - elektro, v.o.s. "^v likvidaci"^ má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o B.M.A. - elektro, v.o.s. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro B.M.A. - elektro, v.o.s. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 13. 6. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXVIII 1231 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25351923 | |
Jméno: | B.M.A. - elektro, v.o.s. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 13.6.1996 |
Zapsána dne: | 13.6.1996 | |
Dohodou společníků společnosti ze dne 12.2.2008 byla společnost zrušena a tímto dnem vstoupila do likvidace. | 14.2.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Okrajová 1349/5, Havířov 73601, Česká republika | 5.12.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Okrajová 5, Havířov - Podlesí 73601, Česká republika | 13.6.1996 - 5.12.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.9.2011 - 5.12.2019 |
provádění výškových prací pomocí horolezecké (speleologické) techniky, v rozsahu živností volných | 7.9.1999 - 21.9.2011 |
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 7.9.1999 - 5.12.2019 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 13.6.1996 - 21.9.2011 |
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení | 13.6.1996 - 5.12.2019 |
Miroslav Milata | |
Ve funkci | od 6.1.2014 |
Adresa | Fryštátská 923/23, 73564 Havířov |
Jaroslav Aknai | |
Ve funkci | od 22.5.2016 |
Adresa | 159, 73938 Soběšovice |
Vlastimil Bolek | |
Ve funkci | od 22.5.2016 |
Adresa | Mládežnická 1567/6, 73601 Havířov |
Jaroslav Aknai | |
Ve funkci | od 21.9.2011 do 22.5.2016 |
Adresa | č.159, Soběšovice |
Vlastimil Bolek | |
Ve funkci | od 21.9.2011 do 22.5.2016 |
Adresa | Mládežnická 6/1567, Havířov |
Miroslav Milata | |
Ve funkci | od 21.9.2011 do 6.1.2014 |
Adresa | Okrajová 3/1348, Havířov |
Vlastimil Bolek | |
Ve funkci | od 13.6.1996 do 21.9.2011 |
Adresa | Mládežnická 6/1567, Havířov |
Jaroslav Aknai | |
Ve funkci | od 13.6.1996 do 21.9.2011 |
Adresa | č.159, Soběšovice |
Miroslav Milata | |
Ve funkci | od 13.6.1996 do 21.9.2011 |
Adresa | Okrajová 3/1348, Havířov |
IČO: | 25351923 |
---|---|
Firma: | B.M.A. - elektro, v.o.s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Havířov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 6. 1996 |
Sídlo: | Okrajová 1349/5, Havířov 73601 |
---|
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Ostatní specializované stavební činnosti |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Bezpečnostní a pátrací činnosti |