B & C FOREX,spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
B & C FOREX,spol. s r.o. (25760173) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Kocínce 2139/5, 16000 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1999 a je stále aktivní. B & C FOREX,spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o B & C FOREX,spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro B & C FOREX,spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 4. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 67760 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25760173 | |
Jméno: | B & C FOREX,spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.4.1999 |
Zapsána dne: | 30.4.1999 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.4.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Kocínce 2139/5, Praha 16000, Česká republika | 22.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na Kocínce 2139/5, Praha 16000, Česká republika | 30.4.1999 - 22.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl.1,2,3 zák.č.455/91 Sb.) | 30.4.1999 |
Ekonomicko-organizační poradenství. | 30.4.1999 |
Obstaravatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. | 30.4.1999 |
Jednatel | Jakub Krčma |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2024 |
Adresa | Poličská 870/24, 56802 Svitavy |
Jednatel | Karel Černoch |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2018 |
Adresa | Na Kocínce 2139/5, 16000 Praha |
Jednatel | Jakub Krčma |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2019 do 16.8.2024 |
Adresa | Poličská 977/22, 56802 Svitavy |
Jednatel | Jakub Krčma |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2017 do 27.3.2019 |
Adresa | Komenského 567, 26242 Rožmitál pod Třemšínem |
Jednatel | Karel Černoch |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2016 do 12.1.2018 |
Adresa | Jungmannova 18/5, 11000 Praha |
Jednatel | Jakub Krčma |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2016 do 15.2.2017 |
Adresa | 22, 28144 Zásmuky |
Jednatel | Jakub Krčma |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.1999 do 22.11.2016 |
Adresa | Na Beránce 2144/13, 16000 Praha |
Jednatel | Karel Černoch |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.1999 do 30.10.2016 |
Adresa | Jungmannova 18/5, 11000 Praha |
Jednatel | Petr Bubeníček |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.1999 do 24.1.2013 |
Adresa | , Josefův Důl 35,okr. Mladá Boleslav PSČ 293 07 |
IČO (identifikační číslo): | 25760173 |
---|---|
Jméno: | B & C FOREX,spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 4. 1999 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Kocínce 2139/5, Praha 16000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 4. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Karel Černoch |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jakub Krčma |
IČO: | 25760173 |
---|---|
Firma: | B & C FOREX,spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 4. 1999 |
Sídlo: | Na Kocínce 2139/5, Praha 16000 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Poradenství v oblasti řízení |