B + B, spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
B + B, spol. s r.o. v likvidaci (47913771) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Čtvrtě 319/6, 63400 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 3. 1993 B + B, spol. s r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o B + B, spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro B + B, spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 24. 3. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10163 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47913771 | |
Jméno: | B + B, spol. s r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.3.1993 |
Zapsána dne: | 24.3.1993 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 17.8.2007 č.j. 18 Cm 128/2007-24, které nabylo právní moci dne 20.9.2007 byla společnost zrušena s likvidací a byl ustanoven likvidátor. | 20.9.2007 | |
Společnost se zahraniční majetkovou účastí | 24.3.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.3.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čtvrtě 319/6, Brno 63400, Česká republika | 26.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Čtvrtě 6, Brno 60300, Česká republika | 24.3.1993 - 26.10.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 24.3.1993 - 26.4.2023 |
jednatel | Ing. Milan Božovský |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 |
Adresa | Čtvrtě 319/6, 63400 Brno |
jednatel | Ing. Milan Božovský |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.1993 do 26.10.2015 |
Adresa | Čtvrtě 6, 60300 Brno |
IČO: | 47913771 |
---|---|
Firma: | B + B, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Nový Lískovec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 24. 3. 1993 |
Sídlo: | Čtvrtě 319/6, Brno 63400 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |