B A T R, veřejná obchodní společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
B A T R, veřejná obchodní společnost (16325630) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese 180, 67172 Suchohrdly u Miroslavi. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 6. 1991 B A T R, veřejná obchodní společnost má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o B A T R, veřejná obchodní společnost nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro B A T R, veřejná obchodní společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 19. 6. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXXXI 306 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 16325630 | |
Jméno: | B A T R, veřejná obchodní společnost | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 19.6.1991 |
Zapsána dne: | 19.6.1991 | |
Způsob zřízení: Společenskou smlouvou ze dne 17.6.1991. | 19.6.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 180, Suchohrdly u Miroslavi 67172, Česká republika | 10.9.1998 |
---|---|---|
Adresa: | , Suchohrdly u Miroslavi 180 , Česká republika | 19.6.1991 - 10.9.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb s pronájmem souvisejících. | 10.9.1998 |
Provoz autobusové hromadné dopravy osob v oblasti tuzemské i zahraniční rekreace. | 19.6.1991 - 10.9.1998 |
Provoz autobusové dopravy osob zájmové, podnikové, školní i soukromé. | 19.6.1991 - 10.9.1998 |
Poskytování občerstvení cestujícím během jízdy. | 19.6.1991 - 10.9.1998 |
společník | Pavel Balusek |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2023 |
Adresa | 180, 67172 Suchohrdly u Miroslavi |
společník | Josef Trubelík |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.1998 |
Adresa | 145, 67172 Suchohrdly u Miroslavi |
společník | Pavel Balusek |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.1998 do 15.1.2023 |
Adresa | 180, 67172 Suchohrdly u Miroslavi |
společník | Josef Trubelík |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.1991 do 10.9.1998 |
Adresa | , Suchohrdly u Miroslavi 145 |
společník | Pavel Balusek |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.1991 do 10.9.1998 |
Adresa | , Suchohrdly u Miroslavi 180 |
IČO: | 16325630 |
---|---|
Firma: | B A T R, veřejná obchodní společnost |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Suchohrdly u Miroslavi |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 6. 1991 |
Sídlo: | 180, Suchohrdly u Miroslavi 67172 |
---|
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |