AZUR GROUP EU s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AZUR GROUP EU s.r.o. (08616604) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Argentinská 1621/36, 17000 Praha 7. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 10. 2019 a je stále aktivní. AZUR GROUP EU s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o AZUR GROUP EU s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AZUR GROUP EU s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 10. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 322033 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08616604 | |
Jméno: | AZUR GROUP EU s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.10.2019 |
Zapsána dne: | 30.10.2019 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.10.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Argentinská 1621/36, Praha 17000, Česká republika | 17.10.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Kobyliská 275/59, Praha 18400, Česká republika | 2.10.2020 - 17.10.2022 |
Adresa: | Broumovská 653, Praha 19900, Česká republika | 30.10.2019 - 2.10.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.10.2019 |
jednatel | Yusufcan Uysal |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2022 |
Adresa | Kobyliská 275/59, 18400 Praha |
jednatel | Aydin Kaya |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2021 |
Adresa | Sanderova 1616/12, 17000 Praha |
jednatel | Emre Altuntas |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2019 do 5.9.2023 |
Adresa | Tahakale Mh.Begonja sk. No. 5/7 , Istanbul, Avcilar |
jednatel | Sezgin Turkan |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2019 do 29.8.2022 |
Adresa | Feneryolu mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. A blok No. 68, IC Kapi No. 7 , Istanbul, Kadiköy |
jednatel | Ferhat Turkan |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2021 do 20.6.2022 |
Adresa | Kahramandere Mah.Sk. No. 747 11/9 , Izmir, Güzelbahce |
jednatel | Ing. Petr Kebus |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2019 do 22.11.2019 |
Adresa | Barákova 455, 50601 Jičín |
IČO (identifikační číslo): | 08616604 |
---|---|
Jméno: | AZUR GROUP EU s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 10. 2019 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kobyliská 275/59, Praha 18400 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 10. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Emre Altuntas |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Sezgin Turkan |
IČO: | 08616604 |
---|---|
Firma: | AZUR GROUP EU s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 30. 10. 2019 |
Sídlo: | Argentinská 1621/36, Praha 7 17000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |