AZ EKOTHERM spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AZ EKOTHERM spol. s r.o. (25704168) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Přátelství 207/102, 10400 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 10. 1998 a je stále aktivní. AZ EKOTHERM spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o AZ EKOTHERM spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AZ EKOTHERM spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 10. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 62721 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25704168 | |
Jméno: | AZ EKOTHERM spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.10.1998 |
Zapsána dne: | 22.10.1998 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 24.6.2014 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.6.2000 | |
Základní kapitál | 400 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.10.1999 - 27.6.2000 | |
Základní kapitál | 300 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.10.1998 - 20.10.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Přátelství 207/102, Praha 10400, Česká republika | 28.4.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Přátelství 207/100, Praha 22 , Česká republika | 30.12.2008 - 28.4.2014 |
Adresa: | Přátelství 79, Praha 15 - Uhříněves , Česká republika | 22.10.1998 - 30.12.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Malířství, lakýrnictví, natěračství | 24.6.2014 |
Truhlářství, podlahářství | 24.6.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.6.2014 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 9.8.2007 |
truhlářství | 31.7.2001 - 24.6.2014 |
činnost ekonomických a organizačních poradců | 22.10.1998 - 24.6.2014 |
montáže oken a ostatních výplní otvorů včetně doplňkových konstrukcí | 22.10.1998 - 24.6.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 22.10.1998 - 24.6.2014 |
malířství a natěračství | 22.10.1998 - 24.6.2014 |
jednatel | Ing. Libor Král |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2018 |
Adresa | Věžická 2380/9, 19300 Praha |
jednatel | Ing. Rudolf Košata |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2018 |
Adresa | 356, 28915 Kounice |
Jednatel | Ing. Vladimír Brož |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2008 |
Adresa | Pod Markétou 99, 10400 Praha 10 |
Jednatel | Ing. Jaroslav Kabeláč |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2016 |
Adresa | Věžická 2380/9, 19300 Praha |
Jednatel | Ing. Jaroslav Kabeláč |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2016 do 8.11.2018 |
Adresa | Věžická 2380/9, 19300 Praha |
jednatel | Ing. Libor Král |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2018 do 10.8.2018 |
Adresa | Holandská 3100/13, 78701 Šumperk |
Jednatel | Ing. Vladimír Brož |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2008 do 21.5.2018 |
Adresa | Pod Markétou 99, 10400 Praha 10 |
Jednatel | Ing. Jaroslav Kabeláč |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2008 do 26.3.2016 |
Adresa | Věžická 9, 19300 Praha 9 |
Jednatel | Ing. Vladimír Brož |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.1998 do 30.12.2008 |
Adresa | Lessnerová 268, Praha 10 |
Jednatel | Ing. Jaroslav Kabeláč |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.1999 do 30.12.2008 |
Adresa | Věžická 9, Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 25704168 |
---|---|
Jméno: | AZ EKOTHERM spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 10. 1998 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Přátelství 207/102, Praha 10400 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 7. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 9. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 10. 1998 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 10. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Rudolf Košata |
---|
IČO: | 25704168 |
---|---|
Firma: | AZ EKOTHERM spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 22 |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 10. 1998 |
Sídlo: | Přátelství 207/102, Praha 10400 |
---|
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Truhlářské práce |
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin |
Sklenářské, malířské a natěračské práce |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |