AYRIA CORPORATION s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AYRIA CORPORATION s.r.o. (27484114) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Högerova 1098/11, 15200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 11. 2005 a je stále aktivní. AYRIA CORPORATION s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o AYRIA CORPORATION s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AYRIA CORPORATION s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 11. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 147626 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27484114 | |
Jméno: | AYRIA CORPORATION s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.11.2005 |
Zapsána dne: | 11.11.2005 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 26.11.2010 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 11.11.2005 - 26.11.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Högerova 1098/11, Praha 5 15200, Česká republika | 17.10.2008 |
---|---|---|
Adresa: | Dvořákova 328, Lanškroun 56301, Česká republika | 11.11.2005 - 17.10.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.3.2009 |
Velkoobchod | 11.11.2005 - 20.3.2009 |
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 11.11.2005 - 20.3.2009 |
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím | 11.11.2005 - 20.3.2009 |
jednatel | Alla Arendar |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2012 |
Adresa | Wassermannova 1145/11, 15200 Praha |
jednatel | Ihor Arendar |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2012 |
Adresa | Wassermannova 1145/11, 15200 Praha |
jednatel | Anatolii Arendar |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2010 |
Adresa | Gerojev Stalingrada 61A/25, 04213 Kijev |
jednatel | Alla Arendar |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2010 do 25.9.2012 |
Adresa | Högerova 1098/11, 15200 Praha 5 |
jednatel | Ihor Arendar |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2010 do 25.9.2012 |
Adresa | Högerova 1098/11, 15200 Praha 5 |
jednatel | Ihor Arendar |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2009 do 2.11.2010 |
Adresa | Högerova 1098/11, 15200 Praha 5 |
jednatel | Alla Arendar |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2009 do 2.11.2010 |
Adresa | Högerova 1098/11, 15200 Praha 5 |
jednatel17032009 | Anatolii Arendar |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2009 do 2.11.2010 |
Adresa | Gerojev Stalingrada 61A/25, 04213 Kijev |
jednatel | Ihor Arendar |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2008 do 28.1.2009 |
Adresa | Franze Kafky 443, 56301 Lanškroun |
jednatel | Alla Arendar |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2008 do 28.1.2009 |
Adresa | Franze Kafky 443, 56301 Lanškroun |
jednatel | Pavel Skřeček |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2005 do 17.10.2008 |
Adresa | Franze Kafky 443, 56301 Lanškroun |
IČO (identifikační číslo): | 27484114 |
---|---|
Jméno: | AYRIA CORPORATION s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 11. 2005 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Högerova 1098/11, Praha 15200 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 10. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 11. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 11. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 11. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 11. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ihor Arendar |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Alla Arendar |
Člen statutárního orgánu: | Anatolii Arendar |
IČO: | 27484114 |
---|---|
Firma: | AYRIA CORPORATION s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 11. 2005 |
Sídlo: | Högerova 1098/11, Praha 15200 |
---|
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů |
Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ostatní pozemní osobní doprava |