Axis Capital, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Axis Capital, s.r.o. (09311734) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Šafránkova 1238/1, 15500 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 7. 2020 a je stále aktivní. Axis Capital, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Axis Capital, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Axis Capital, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 7. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 334318 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09311734 | |
Jméno: | Axis Capital, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.7.2020 |
Zapsána dne: | 7.7.2020 |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.7.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Šafránkova 1238/1, Praha 15500, Česká republika | 5.3.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Na strži 2097/63, Praha 14000, Česká republika | 16.6.2021 - 5.3.2024 |
Adresa: | Štětkova 1638/18, Praha 14000, Česká republika | 7.7.2020 - 16.6.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.7.2020 |
jednatel | Helena Šulcová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2022 |
Adresa | Košťálkova 1543, 26601 Beroun |
jednatel | Helena Šulcová |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2020 do 13.7.2022 |
Adresa | Tunelářů 295, 15600 Praha |
jednatel | Helena Šulcová |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2020 do 9.9.2020 |
Adresa | Jílovišťská 184, 15531 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 09311734 |
---|---|
Jméno: | Axis Capital, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 7. 2020 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Šafránkova 1238/1, Praha 15500 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 7. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Helena Šulcová |
---|
IČO: | 09311734 |
---|---|
Firma: | Axis Capital, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 7. 2020 |
Sídlo: | Šafránkova 1238/1, Praha 15500 |
---|
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |