AXIÓMA, spol.s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AXIÓMA, spol.s r.o. v likvidaci (45275211) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kotorská 1572/18, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 5. 1992 a je stále aktivní. AXIÓMA, spol.s r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o AXIÓMA, spol.s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AXIÓMA, spol.s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 5. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 9427 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45275211 | |
Jméno: | Axióma, spol.s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.5.1992 |
Zapsána dne: | 7.5.1992 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83Cm 103/2022-7 ze dne 10.8.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 12.9.2023. | 16.11.2023 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.5.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kotorská 1572/18, Praha 14000, Česká republika | 23.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kotorská 1572/18, Praha 14000, Česká republika | 7.5.1992 - 23.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
nakladatelská činnost | 7.5.1992 |
jednatel | JUDr. František Mrzena, CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2002 |
Adresa | Jažlovická 1326/20, 14900 Praha |
jednatel | Jitka Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 29.9.2016 |
Adresa | Kotorská 1572/18, 14000 Praha |
jednatel | Jitka Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.1994 do 23.9.2016 |
Adresa | Kotorská , Praha 4 |
jednatel | JUDr. František Mrzena, CSc |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.1994 do 23.3.2002 |
Adresa | Harusova , Praha 4 |
jednatel | Jiří Dvorský |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.1992 do 19.8.1994 |
Adresa | Víta Nejedlého 928/14, 13000 Praha |
jednatel | Jitka Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.1992 do 19.8.1994 |
Adresa | Kotorská 1572/18, 14000 Praha |
jednatel | JUDr. Otomar Boček |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.1992 do 19.8.1994 |
Adresa | Na strži 1203/43, 14000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 45275211 |
---|---|
Jméno: | AXIÓMA, spol.s r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 5. 1992 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kotorská 1572/18, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 6. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 45275211 |
---|---|
Firma: | AXIÓMA, spol.s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 5. 1992 |
Sídlo: | Kotorská 1572/18, Praha 14000 |
---|
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |