Axant reality, akciová společnost, v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Axant reality, akciová společnost, v likvidaci (25263340) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Československé armády 254/8, 50003 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 1. 1997 a je stále aktivní. Axant reality, akciová společnost, v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Axant reality, akciová společnost, v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Axant reality, akciová společnost, v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 20. 1. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1586 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25263340 | |
Jméno: | Axant reality, akciová společnost | |
Právní forma: | Akciová společnost | 20.1.1997 |
Zapsána dne: | 20.1.1997 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 31.7.2014 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 10.7.2002 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 20.1.1997 - 10.7.2002 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 31.7.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 10 000 Kč | 100 | 10.7.2002 - 31.7.2014 |
Akcie na majitele | 10 000 Kč | 100 | 20.1.1997 - 10.7.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Československé armády 254/8, Hradec Králové 50003, Česká republika | 31.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Čs. armády 254, Hradec Králové 50003, Česká republika | 10.7.2003 - 31.7.2014 |
Adresa: | třída ČSA 254, Hradec Králové 50003, Česká republika | 10.7.2002 - 10.7.2003 |
Adresa: | třída ČSA 254, Hradec Králové , Česká republika | 20.1.1997 - 10.7.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Realitní zprostředkování | 16.6.2020 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 30.8.2017 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 31.7.2014 |
Provádění veřejných dražeb | 11.8.2003 - 31.7.2014 |
Realitní činnost | 10.7.2003 - 31.7.2014 |
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 10.7.2003 - 31.7.2014 |
Inženýrská činnost v investiční výstavbě | 10.7.2003 - 31.7.2014 |
Správa a údržba nemovitostí | 10.7.2003 - 31.7.2014 |
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury | 10.7.2003 - 31.7.2014 |
Reklamní činnost a marketing | 10.7.2003 - 31.7.2014 |
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí | 10.7.2003 - 31.7.2014 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 20.1.1997 - 31.7.2014 |
Předseda představenstva | Ing. Petr Dočkal |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2023 |
Adresa | Hlavní 1193/59, 50008 Hradec Králové |
Místopředseda představenstva | Ing. Vladislava Žižková |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2023 |
Adresa | Na Úvoze 1774/4, 50008 Hradec Králové |
Člen představenstva | Mgr. Tomáš Kudelka |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2023 |
Adresa | Manželů Zemánkových 1019/10, 50003 Hradec Králové |
Předseda představenstva | Ing. Petr Dočkal |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2018 do 31.8.2023 |
Adresa | Hlavní 1193/59, 50008 Hradec Králové |
Člen představenstva | Mgr. Tomáš Kudelka |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2018 do 31.8.2023 |
Adresa | Manželů Zemánkových 1019/10, 50003 Hradec Králové |
Místopředseda představenstva | Ing. Vladislava Žižková |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2020 do 31.8.2023 |
Adresa | Na Úvoze 1774/4, 50008 Hradec Králové |
Místopředseda představenstva | Ing. Vladislava Žižková |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2018 do 27.3.2020 |
Adresa | Na Úvoze 1774/4, 50008 Hradec Králové |
člen představenstva | Tomáš Kudelka |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2014 do 24.8.2018 |
Adresa | Manželů Zemánkových 1019/10, 50003 Hradec Králové |
předseda představenstva | Ing. Petr Dočkal |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2014 do 24.8.2018 |
Adresa | Hlavní 1193/59, 50008 Hradec Králové |
člen představenstva | Tomáš Kudelka |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2014 do 24.8.2018 |
Adresa | Manželů Zemánkových 1019/10, 50003 Hradec Králové |
předseda představenstva | Ing. Petr Dočkal |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2014 do 24.8.2018 |
Adresa | Hlavní 1193/59, 50008 Hradec Králové |
místopředseda představenstva | Martin Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2014 do 23.4.2018 |
Adresa | Na Úvoze 1774/4, 50008 Hradec Králové |
místopředseda představenstva | Martin Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2014 do 23.4.2018 |
Adresa | Na Úvoze 1774/4, 50008 Hradec Králové |
místopředseda představenstva | Ing. Martin Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2012 do 31.7.2014 |
Adresa | Na Úvoze 1774/4, 50008 Hradec Králové |
předseda představenstva | Ing. Petr Dočkal |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2012 do 31.7.2014 |
Adresa | Hlavní 1193/59, 50008 Hradec Králové |
člen představenstva | Mgr. Tomáš Kudelka |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2012 do 31.7.2014 |
Adresa | Manželů Zemánkových 1019/10, 50003 Hradec Králové |
předseda představenstva | Ing. Petr Dočkal |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2007 do 11.10.2012 |
Adresa | Mandysova 1300, 50011 Hradec Králové |
místopředseda představenstva | Ing. Martin Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2007 do 11.10.2012 |
Adresa | Na Úvoze 1774, 50008 Hradec Králové |
člen představenstva | Mgr. Tomáš Kudelka |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2007 do 11.10.2012 |
Adresa | Manželů Zemánkových 1019, 50003 Hradec Králové |
Člen představenstva | Mgr. Tomáš Kudelka |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2002 do 2.11.2007 |
Adresa | Manželů Zemánkových 1019/10, Hradec Králové |
Člen představenstva | Ing. Martin Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2002 do 2.11.2007 |
Adresa | Na Úvoze 1774, Hradec Králové |
Předseda představenstva | Ing. Petr Dočkal |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2003 do 2.11.2007 |
Adresa | Mandysova 1300, Hradec Králové |
Člen představenstva | Ing. Petr Dočkal |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2002 do 10.7.2003 |
Adresa | Mandysova 1300, Hradec Králové |
Člen představenstva | Ing. Martin Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.1997 do 10.7.2002 |
Adresa | Nábřeží 17. listopadu 803, Jaroměř |
Člen představenstva | Ing. Petr Dočkal |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.1997 do 10.7.2002 |
Adresa | Mandysova 1300, Hradec Králové |
Člen představenstva | Mgr. Tomáš Kudelka |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.1997 do 10.7.2002 |
Adresa | Nábřeží 17. listopadu 800, Jaroměř |
IČO (identifikační číslo): | 25263340 |
---|---|
Jméno: | Axant reality, akciová společnost, v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 20. 1. 1997 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Československé armády 254/8, Hradec Králové 50003 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2020 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 8. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 1. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 1. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 6. 2003 |
Zánik oprávnění | 18. 6. 2007 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Tomáš Kudelka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vladislava Žižková |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Dočkal |
IČO: | 25263340 |
---|---|
Firma: | Axant reality, akciová společnost, v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 1. 1997 |
Sídlo: | Československé armády 254/8, Hradec Králové 50003 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Reklamní činnosti |
Univerzální administrativní činnosti |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |