AWP Solutions ČR a SR, s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AWP Solutions ČR a SR, s. r. o. (25622871) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jankovcova 1596/14b, 17000 Praha 7. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 11. 1997 a je stále aktivní. AWP Solutions ČR a SR, s. r. o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o AWP Solutions ČR a SR, s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AWP Solutions ČR a SR, s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 11. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 55651 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25622871 | |
Jméno: | Mondial Assistance s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.11.1997 |
Zapsána dne: | 12.11.1997 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 19.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 19.6.2014 - 1.12.2015 |
Základní kapitál | 30 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.3.2001 | |
Základní kapitál | 10 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.11.1997 - 20.3.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jankovcova 1596/14b, Praha 17000, Česká republika | 30.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Jankovcova 1596/14b, Praha 17000, Česká republika | 26.2.2010 - 30.6.2015 |
Adresa: | Na Maninách 876/7, Praha 17000, Česká republika | 20.3.2001 - 26.2.2010 |
Adresa: | U Uranie 954/18, Praha 17000, Česká republika | 3.2.1998 - 20.3.2001 |
Adresa: | V tůních 1625/8, Praha 12000, Česká republika | 12.11.1997 - 3.2.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Činnost samostatného likvidátora pojistných událostí | 22.2.2023 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 22.2.2023 |
Velkoobchod a maloobchod | 22.2.2023 |
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 22.2.2023 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 22.2.2023 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 22.2.2023 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 22.2.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.10.2011 - 22.2.2023 |
zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví jako pojistný agent | 9.12.2005 - 22.2.2023 |
činnost samostatného likvidátora pojistných událostí | 9.12.2005 - 22.2.2023 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti pojišťovnictví pro tuzemské pojišťovny | 3.2.1998 - 22.2.2023 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 12.11.1997 - 22.2.2023 |
poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb | 12.11.1997 - 22.2.2023 |
jednatel | Bas Berkel |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2023 |
Adresa | Nassaulaan 31 , Hilversum |
jednatel | Jolanta Karny |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2023 |
Adresa | Brzozowa 16 , Podkowa Lesna |
jednatel | Zbigniew Macura |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2021 |
Adresa | Maková 196/8, 25101 Říčany |
jednatel | Laurent Floquet |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2021 do 8.6.2023 |
Adresa | Carlo-Schmid-Strasse 21 , Mnichov, Bavorsko |
jednatel | Stephanie Nikola |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2021 do 8.6.2023 |
Adresa | Tegernseer Strasse 45 , Mnichov, Bavorsko |
jednatel | Agnieszka Krupa |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2015 do 15.12.2021 |
Adresa | Srodkowa 6 , Zalesie Górne,Ustanów |
jednatel | Lidia Luka-Lognoné |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2019 do 4.6.2021 |
Adresa | 68 ROUTE DE CROISSY , LE VESINET |
jednatel | Tomasz Piotr Fraczek |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2015 do 4.6.2021 |
Adresa | Konfederacji PL 58 , Warszawa |
jednatel | Willem Anton Snijders |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2015 do 1.11.2019 |
Adresa | Laan van Norma 137 , Nieuw Vennep |
jednatel | Ing. Miroslav Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2004 do 30.6.2015 |
Adresa | Hrabákova 1976/10, 14800 Praha |
Jednatel | Andrea Nama |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.1997 do 7.11.2006 |
Adresa | Rolnická 1636/21a, 74705 Opava |
IČO (identifikační číslo): | 25622871 |
---|---|
Jméno: | AWP Solutions ČR a SR, s. r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 11. 1997 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Jankovcova 1596/14, Praha 17000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 2. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 11. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Tomasz Piotr Fraczek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Agnieszka Krupa |
Člen statutárního orgánu: | Lidia Luka-Lognoné |
IČO: | 25622871 |
---|---|
Firma: | AWP Solutions ČR a SR, s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 12. 11. 1997 |
Sídlo: | Jankovcova 1596/14, Praha 17000 |
---|
Opravy elektrických zařízení |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Elektrické instalace |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním |
Poradenství v oblasti řízení |