AWOR, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AWOR, s.r.o. (48394823) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese nám. Míru 551, 73961 Třinec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 2. 1994 a je stále aktivní. AWOR, s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o AWOR, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AWOR, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 7. 2. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6377 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48394823 | |
Jméno: | AWOR, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.2.1994 |
Zapsána dne: | 7.2.1994 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.9.2015 | |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.2.1994 - 21.9.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | nám. Míru 551, Třinec 73961, Česká republika | 21.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | nám. Míru 551, Třinec 73961, Česká republika | 18.6.2007 - 21.9.2015 |
Adresa: | 1. máje 540, Třinec 73961, Česká republika | 16.12.2003 - 18.6.2007 |
Adresa: | 220, Třinec 73961, Česká republika | 6.10.1995 - 16.12.2003 |
Adresa: | Poštovní 244, Třinec 73961, Česká republika | 7.2.1994 - 6.10.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 21.9.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.9.2015 |
montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky | 7.2.1994 - 21.9.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 7.2.1994 - 21.9.2015 |
Jednatel | Zenon Josiek |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2015 |
Adresa | 177, 73997 Hrádek |
jednatel | Zenon Josiek |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2007 do 21.9.2015 |
Adresa | 177, 73997 Hrádek |
jednatel | Zenon Josiek |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2003 do 18.6.2007 |
Adresa | 65, 73961 Třinec |
jednatel | Tomasz Kornuta |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2003 do 18.6.2007 |
Adresa | 80, 73961 Třinec |
jednatel | Zenon Josiek |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.1994 do 16.12.2003 |
Adresa | Konská 65 , Třinec II |
jednatel | Tomasz Kornuta |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.1994 do 16.12.2003 |
Adresa | Konská 80 , Třinec II |
IČO (identifikační číslo): | 48394823 |
---|---|
Jméno: | AWOR, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 2. 1994 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 2. 1994 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 2. 1994 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 2011 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2017 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 24. 10. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Zenon Josiek |
---|
IČO: | 48394823 |
---|---|
Firma: | AWOR, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Třinec |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 2. 1994 |
Sídlo: | nám. Míru 551, Třinec 73961 |
---|
Výroba spotřební elektroniky |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |