AVZO ČR BISKUPICE, p. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AVZO ČR BISKUPICE, p. s. (75107490) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 21, 56943 Biskupice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. AVZO ČR BISKUPICE, p. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o AVZO ČR BISKUPICE, p. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AVZO ČR BISKUPICE, p. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 50604 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75107490 | |
Jméno: | AVZO ČR BISKUPICE, p. s. | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 21, Biskupice 56943, Česká republika | 20.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | 75, Biskupice 56943, Česká republika | 1.1.2014 - 20.1.2017 |
předseda | Milan Foret |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2023 |
Adresa | 21, 56943 Biskupice |
člen výboru | Dagmar Grimmová |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2023 |
Adresa | 21, 56943 Biskupice |
člen výboru | Aleš Trbušek |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2023 |
Adresa | 75, 56943 Biskupice |
hospodářka | Dagmar Grimmová |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2017 do 18.3.2023 |
Adresa | 21, 56943 Biskupice |
místopředseda | František Trbušek |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2017 do 18.3.2023 |
Adresa | 75, 56943 Biskupice |
předseda | Milan Foret |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2017 do 18.3.2023 |
Adresa | 21, 56943 Biskupice |
předseda | Milan Foret |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2017 do 30.3.2017 |
Adresa | 121, 56943 Biskupice |
předseda | Milan Foret |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2017 do 30.3.2017 |
Adresa | 121, 56943 Biskupice |
IČO (identifikační číslo): | 75107490 |
---|---|
Jméno: | AVZO ČR BISKUPICE, p. s. |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 28. 5. 2007 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 2. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 5. 2007 |
Člen statutárního orgánu: | Milan Foret |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | František Trbušek |
IČO: | 75107490 |
---|---|
Firma: | AVZO ČR BISKUPICE, p. s. |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Svitavy |
Základní územní jednotka: | Biskupice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 5. 2007 |
Sídlo: | 21, Biskupice 56943 |
---|
Sportovní činnosti |