AVICENUM - PHARMA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AVICENUM - PHARMA s.r.o. (00198145) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Zvěřinova 3452/1, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 12. 1990 AVICENUM - PHARMA s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o AVICENUM - PHARMA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AVICENUM - PHARMA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 12. 1990 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 560 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00198145 | |
Jméno: | AVICENUM - PHARMA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.12.1990 |
Zapsána dne: | 3.12.1990 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 22. 10. 1990 | 3.12.1990 |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.12.1990 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zvěřinova 3452/1, Praha 13000, Česká republika | 9.12.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Horčičkova 548/4, Praha 14900, Česká republika | 20.10.2015 - 9.12.2021 |
Adresa: | Horčičkova 548/4, Praha 4 14900, Česká republika | 3.12.1990 - 20.10.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Poskytování zdravotních služeb | 31.3.2015 |
a) redakční, vydavatelská a nakladatelská činnost, polygrafická výroba a rozšiřování a prodej periodických tiskovin a dalších polygrafických výrobků, vydávání a rozšiřování neperiodických publikací | 3.12.1990 - 31.3.2015 |
b) vlastní výroba a zprostředkování produkce vizuálního audi- tivního charakteru | 3.12.1990 - 31.3.2015 |
c) provozování agenturní činnosti v oblasti tisku, inzertní, reklamní a propagační činnosti | 3.12.1990 - 31.3.2015 |
d) obchodní činnost, zprostředkovatelské, obstaravatelské a marketingové služby | 3.12.1990 - 31.3.2015 |
e) poradenská a konzultační činnost | 3.12.1990 - 31.3.2015 |
jednatel | Mgr. Diana Suha El Zeinová |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2023 |
Adresa | Nad Štolou 776, 25262 Horoměřice |
jednatel | Abed Al Salam Ghamlouche |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2023 |
Adresa | Nad Štolou 776, 25262 Horoměřice |
jednatel | Diana Suha El Zeinová |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2021 do 28.11.2023 |
Adresa | Nad Štolou 776, 25262 Horoměřice |
jednatel | Diana Suha El Zeinová |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2021 do 15.12.2021 |
Adresa | Na Petynce 393/142, 16900 Praha |
jednatel | PharmDr. Khalil El Zein |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2019 do 20.10.2021 |
Adresa | Nad Vápenkou 356, 25084 Křenice |
jednatel | PharmDr. Khalil El Zein |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2017 do 9.10.2019 |
Adresa | U Třešňovky 151, 25162 Mukařov |
jednatel | PharmDr. Khalil El Zein |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 29.9.2017 |
Adresa | Janského 2252/41, 15500 Praha |
jednatel | PharmDr. Khalil El Zein |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 do 29.9.2017 |
Adresa | Janského 2252/41, 15500 Praha |
jednatel | PharmDr. Khalil El Zein |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2012 do 20.10.2015 |
Adresa | Janského 2252/41, 15500 Praha 5 |
jednatel | JUDr. František Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2014 do 31.3.2015 |
Adresa | Krásova 732/19, 13000 Praha 3 |
jednatel | JUDr. František Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1990 do 28.5.2014 |
Adresa | Krásova 19, 13000 Praha 3 |
předseda valné hromady | Ing. Vladimír Košťál |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1990 do 22.5.2012 |
Adresa | Kafkova 13, 16000 Praha 6 |
jednatel | Ing. Jan Kosík |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1990 do 22.5.2012 |
Adresa | Pokrovského 1792, 15500 Praha 5 |
jednatel | Ing. Zdeněk Korbel |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1990 do 1.3.2012 |
Adresa | Jirčanská 548, 14200 Praha 4 |
jednatel | Ing. Alexandr Bukovský |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1990 do 14.7.2011 |
Adresa | Šaldova 7, 18600 Praha 8 |
prokurista | JUDr. František Grivalský |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1990 do 3.11.2010 |
Adresa | Hořčičkova 4, 14900 Praha 4 |
IČO: | 00198145 |
---|---|
Firma: | AVICENUM - PHARMA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 12. 1990 |
Sídlo: | Zvěřinova 3452/1, Praha 13000 |
---|
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí |