AviaSpaService s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AviaSpaService s.r.o. (28042425) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sokolovská 2262, 35601 Sokolov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 12. 2008 a je stále aktivní. AviaSpaService s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o AviaSpaService s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AviaSpaService s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 12. 12. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 22481 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28042425 | |
Jméno: | FF Company s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.12.2008 |
Zapsána dne: | 12.12.2008 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 28.1.2014 - 25.7.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.12.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolovská 2262, Sokolov 35601, Česká republika | 28.1.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Na Císařce 3224/28, Praha 5 15000, Česká republika | 11.3.2013 - 28.1.2014 |
Adresa: | Bulharská 742/9, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 12.12.2008 - 11.3.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.3.2013 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování služeb jiných než základních | 12.12.2008 - 25.7.2015 |
jednatel | Ing. Tomáš Faltín |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2014 |
Adresa | Kosmonautů 1901, 35601 Sokolov |
jednatel | Vlastimil Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2014 do 25.7.2015 |
Adresa | Nádražní 307, 36453 Chýše |
Jednatel | Marek Macháček |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2013 do 28.1.2014 |
Adresa | Krále Jiřího 1178/20, 36001 Karlovy Vary |
jednatel | Alexander Pliev |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2009 do 11.3.2013 |
Adresa | Puškina 2, 363130 Severní Osetie - Alánia |
jednatel | Alan Pliev |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2008 do 11.3.2013 |
Adresa | Shipilovskaja II-1-57, 115569 Moskva |
IČO (identifikační číslo): | 28042425 |
---|---|
Jméno: | AviaSpaService s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 12. 2008 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Sokolovská 2262, Sokolov 35601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 1. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Faltín |
---|
IČO: | 28042425 |
---|---|
Firma: | AviaSpaService s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Sokolov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 12. 2008 |
Sídlo: | Sokolovská 2262, Sokolov 35601 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti reklamních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Činnosti cestovních agentur |
Ostatní úklidové činnosti |
Univerzální administrativní činnosti |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |