Averte s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Averte s.r.o. (49826191) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K lávce 75, 16400 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 11. 1994 a je stále aktivní. Averte s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Averte s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Averte s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 11. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33492 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49826191 | |
Jméno: | Averte s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.11.1994 |
Zapsána dne: | 30.11.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.11.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Lávce 75, Praha 6 16400, Česká republika | 9.3.2006 |
---|---|---|
Adresa: | Nad drahou 1458, Mělník , Česká republika | 30.11.1994 - 9.3.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 9.2.2009 |
hostinská činnost | 19.5.2008 - 9.2.2009 |
zprostředkování obchodu a služeb | 9.3.2006 |
velkoobchod | 9.3.2006 |
výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej nahraných zvukových a zvukově obrazových materiálů | 30.11.1994 - 9.3.2006 |
jednatel | Naďa Vacovská |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.2021 |
Adresa | K lávce 75, 16400 Praha |
jednatel | Naďa Vacovská |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2006 do 2.5.2021 |
Adresa | K Lávce 75, 16400 Praha 6 |
jednatel | Daniel Louis Marie Dallibert |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.1994 do 9.3.2006 |
Adresa | Červená Píska 72, Kly |
IČO (identifikační číslo): | 49826191 |
---|---|
Jméno: | Averte s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 11. 1994 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | K lávce 75, Praha 16400 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 1. 2009 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 1. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 2008 |
Zánik oprávnění | 29. 1. 2009 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 24. 3. 2006 |
Člen statutárního orgánu: | Naďa Vacovská |
---|
IČO: | 49826191 |
---|---|
Firma: | Averte s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Přední Kopanina |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 11. 1994 |
Sídlo: | K lávce 75, Praha 16400 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |