Avalon Financial Services, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Avalon Financial Services, s.r.o. (24674877) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na příkopě 1096/21, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 5. 2010 a je stále aktivní. Avalon Financial Services, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Avalon Financial Services, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Avalon Financial Services, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 5. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 165215 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24674877 | |
Jméno: | Avalon Fitness s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.5.2010 |
Zapsána dne: | 12.5.2010 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 13.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 13.8.2014 - 21.10.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.5.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na příkopě 1096/21, Praha 11000, Česká republika | 27.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Na příkopě 1096/21, Praha 1 11000, Česká republika | 12.5.2010 - 27.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory činnosti: - zprostředkování obchodu a služeb - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení | 24.2.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory činnosti: - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti | 24.2.2023 - 24.2.2023 |
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness | 24.2.2023 - 24.2.2023 |
poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness | 13.8.2014 - 24.2.2023 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 13.8.2014 - 24.2.2023 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 1.11.2013 - 13.8.2014 |
holičství, kadeřnictví | 1.11.2013 - 24.2.2023 |
manikúra | 1.11.2013 - 24.2.2023 |
kosmetické služby | 1.11.2013 - 24.2.2023 |
masérské, rekondiční a regenerační služby | 1.11.2013 - 24.2.2023 |
hostinská činnost | 1.11.2013 - 24.2.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.5.2010 - 24.2.2023 |
jednatel | Ing. Michal Záveský PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 |
Adresa | Husova 898, 25230 Řevnice |
jednatel | Ing. Robert Novák |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2015 |
Adresa | Kupkova 784/12, 10300 Praha |
jednatel | Ing. Robert Novák |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2012 do 27.11.2015 |
Adresa | Kupkova 784/12, 10300 Praha 10 |
jednatel | Ing. Michal Záveský PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2013 do 23.10.2015 |
Adresa | Přemyslovská 872/6, 13000 Praha 3 |
jednatel | Ing. Michal Záveský PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2013 do 23.10.2015 |
Adresa | Přemyslovská 872/6, 13000 Praha |
jednatel | Ing. Michal Záveský PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2010 do 18.9.2013 |
Adresa | Přemyslovská 872/6, 13000 Praha 3 |
jednatel | Ivo Skřenek |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2010 do 24.2.2012 |
Adresa | Františka Šimáčka 183/4, 14800 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 24674877 |
---|---|
Jméno: | Avalon Financial Services, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 5. 2010 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 7 |
Sídlo: | Na příkopě 1096/21, Praha 11000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 7. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 7. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 7. 2013 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 3. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 3. 2013 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 3. 2013 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 5. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Michal Záveský Ph.D. |
---|
IČO: | 24674877 |
---|---|
Firma: | Avalon Financial Services, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 5. 2010 |
Sídlo: | Na příkopě 1096/21, Praha 11000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Sportovní činnosti |
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |