AUTOS III. s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
AUTOS III. s.r.o. v likvidaci (61460010) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Opletalova 983/45, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 4. 1994 AUTOS III. s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o AUTOS III. s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro AUTOS III. s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 4. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 28235 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61460010 | |
Jméno: | MOLANNA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.4.1994 |
Zapsána dne: | 20.4.1994 | |
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9.1.2020, č.j. 79 Cm 138/2019-6, které nabylo právní moci dne 8.2.2020 bylo rozhodnuto o změně likvidátora | 14.2.2020 | |
Společnost vstoupila do likvidace ke dni 30.6.2007 na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 20.6.2007. | 20.7.2007 | |
Dodatek ke společenské smlouvě ze dne 19.2.1995. | 30.6.1995 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 26.1.1994 | 20.4.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 28.5.2007 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.4.1994 - 28.5.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Opletalova 983/45, Praha 1 11000, Česká republika | 18.7.2008 |
---|---|---|
Adresa: | K Hooměřicům 23 , Praha 6-Suchdol 16500, Česká republika | 20.4.1994 - 18.7.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkovatelská a obchodní činnost | 30.6.1995 - 14.1.2015 |
autopůjčovna | 30.6.1995 - 14.1.2015 |
taxislužba | 30.6.1995 - 14.1.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( mimo činností uvedených v příloze č.2 a č.3 zák. č.455/1991 Sb.) | 20.4.1994 - 14.1.2015 |
Jednatel | Oldřich Jirka |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2008 do 19.11.2008 |
Adresa | Křičkova 869/20, 16500 Praha 6 |
Jednatel | Oldřich Jirka |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.1994 do 18.7.2008 |
Adresa | K Horoměřicům 23 , Praha 6-Suchdol |
IČO: | 61460010 |
---|---|
Firma: | AUTOS III. s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 4. 1994 |
Sídlo: | Opletalova 983/45, Praha 11000 |
---|
Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem |